Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Henryk
Nazwisko: Bindryn
Miejsce urodzenia: ŻYRARDÓW
Data urodzenia: 07-06-1924
Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Filomena
Nazwisko: Bindryn
Miejsce urodzenia: ŻYRARDÓW
Data urodzenia: 07-06-1924
Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Filomena
1.04.1961-31.01.1965 służba w MO.
Kursy i szkolenia: W 1945 ukończył I kurs Szkoły Specjalnej przy WUBP Gdańsk.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUBP | ELBLĄG | BRAK DANYCH | REFERENT | - | 26-06-1945 |
|
||||||
PUBP | ELBLĄG | REFERAT I | STARSZY REFERENT | - | 01-05-1946 | |||||||
PUBP | ELBLĄG | KIEROWNICTWO | STARSZY REFERENT | - | 15-01-1950 | |||||||
PUBP | TCZEW | KIEROWNICTWO | P.O. ZASTĘPCY SZEFA | - | 15-03-1950 | |||||||
PUBP | TCZEW | KIEROWNICTWO | ZASTĘPCA SZEFA | - | 01-08-1950 | |||||||
WUBP | GDAŃSK | WYDZIAŁ IV | ZASTĘPCA NACZELNIKA | - | 15-07-1951 | |||||||
WUdsBP | GDAŃSK | WYDZIAŁ IV | ZASTĘPCA NACZELNIKA | - | 01-04-1955 | |||||||
OS KdsBP | WARSZAWA | DWULETNIA SZKOŁA PODWYŻSZANIA KWALIFIKACJI AKTYWU KIEROWNICZEGO | SŁUCHACZ | - | 01-09-1955 | |||||||
WUdsBP | GDAŃSK | DO DYSPOZYCJI KIEROWNIKA | - | 16-12-1956 | ||||||||
KW MO | GDAŃSK | WYDZIAŁ III | STARSZY OFICER OPERACYJNY | - | 01-01-1957 | |||||||
KW MO | GDAŃSK | WYDZIAŁ III, SEKCJA III | KIEROWNIK | - | 01-01-1957 | |||||||
KW MO | GDAŃSK | WYDZIAŁ III, SEKCJA III | STARSZY OFICER OPERACYJNY | - | 01-08-1957 | |||||||
KW MO | GDAŃSK | WYDZIAŁ III, SEKCJA III | KIEROWNIK GRUPY | - | 01-03-1959 | |||||||
KW MO | GDAŃSK | DO DYSPOZYCJI KOMENDANTA | kpt. | 31-03-1961 | 01-04-1961 |