Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Chrzęszczyk
Miejsce urodzenia: Łączna
Data urodzenia: 25-10-1932
Imię ojca: Teofil
Imię matki: Franciszka
Nazwisko: Chrzęszczyk
Miejsce urodzenia: Łączna
Data urodzenia: 25-10-1932
Imię ojca: Teofil
Imię matki: Franciszka
W okresie 01.01. - 31.03.1957 pełnił funkcję starszego referenta Sekcji Kadrowo-Szkoleniowej ds. Bezpieczeństwa Wydziału Kadr i Szkolenia KW MO w Kielcach. W okresie 01.04. - 30.09.1957 pełnił funkcję inspektora Sekcji Kadrowej Wydziału Kadr KW MO w Kielach.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW MBP | LEGIONOWO | DWULETNIA SZKOŁA OFICERSKA | SŁUCHACZ | 10-09-1952 |
|
||||||||||
WUBP | KIELCE | DO DYSPOZYCJI SZEFA | 27-07-1954 | ||||||||||||
WUBP | KIELCE | WYDZIAŁ KADR, SEKCJA EWIDENCJI | MŁODSZY REFERENT | 01-09-1954 | |||||||||||
WUBP | KIELCE | WYDZIAŁ KADR, SEKCJA I | REFERENT | 01-11-1954 | |||||||||||
WUdsBP | KIELCE | WYDZIAŁ KADR I SZKOLENIA, SEKCJA I | REFERENT | 01-04-1955 | |||||||||||
WUdsBP | KIELCE | WYDZIAŁ KADR I SZKOLENIA, SEKCJA I | OFICER-KADROWIEC | ppor. | 01-04-1956 | 31-12-1956 | |||||||||
KW MO | KIELCE | WYDZIAŁ III | OFICER OPERACYJNY | 01-10-1957 | |||||||||||
KW MO | KIELCE | WYDZIAŁ II | OFICER OPERACYJNY | 15-01-1958 | |||||||||||
KW MO | KIELCE | WYDZIAŁ II | STARSZY OFICER OPERACYJNY | 01-08-1962 | |||||||||||
KW MO | KIELCE | WYDZIAŁ II, GRUPA INSPEKTORÓW | INSPEKTOR | 01-04-1967 | |||||||||||
KW MO | KIELCE | WYDZIAŁ II, GRUPA OPERACYJNA | KIEROWNIK | 01-10-1970 | |||||||||||
KW MO | RADOM | WYDZIAŁ II | NACZELNIK | 01-06-1975 | |||||||||||
KW MO | KIELCE | DO DYSPOZYCJI KOMENDANTA | 01-08-1976 | ||||||||||||
KW MO | KIELCE | WYDZIAŁ "W" | ZASTĘPCA NACZELNIKA | 01-01-1977 | |||||||||||
KW MO | KIELCE | WYDZIAŁ III | ZASTĘPCA NACZELNIKA | 01-12-1977 | |||||||||||
KW MO | KIELCE | WYDZIAŁ III "A" | ZASTĘPCA NACZELNIKA | 01-01-1978 | |||||||||||
KW MO | KIELCE | WYDZIAŁ "W" | NACZELNIK | 01-06-1980 | |||||||||||
KW MO | KIELCE | WYDZIAŁ II | P.O. NACZELNIKA | 20-12-1981 | |||||||||||
KW MO | KIELCE | WYDZIAŁ II | NACZELNIK | ppłk | 01-02-1982 | 21-09-1982 |