Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Jan
Nazwisko: Chustecki
Miejsce urodzenia: Rzechów
Data urodzenia: 05-12-1923
Imię ojca: Jan
Imię matki: Józefa
Nazwisko: Chustecki
Miejsce urodzenia: Rzechów
Data urodzenia: 05-12-1923
Imię ojca: Jan
Imię matki: Józefa
Do służby skierowany przez Komitet Miejski PPR w Radomiu. W okresie 01.02.1965 - 31.10.1969 na etacie sekretarza Komietetu Zakładowego PZPR przy KW MO w Kielcach. Od roku 1944 partyzant AL pseudonim "Bąk" i "Kłos".
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUBP | RADOM | SEKCJA VII | MŁODSZY OFICER ŚLEDCZY | 16-02-1945 |
|
||||||||||
MUBP | RADOM | BRAK DANYCH | REFERENT EWIDENCJI OPERACYJNEJ | 01-01-1946 | |||||||||||
PUBP | RADOM | REFERAT II | REFERENT EWIDENCJI OPERACYJNEJ | 01-10-1947 | |||||||||||
PUBP | RADOM | SEKCJA II | REFERENT EWIDENCJI OPERACYJNEJ | 10-07-1948 | |||||||||||
PUBP | RADOM | SEKCJA II | STARSZY REFERENT | 01-06-1949 | |||||||||||
PUBP | RADOM | PLACÓWKA W SZYDŁOWCU | STARSZY REFERENT | 01-09-1949 | |||||||||||
PUBP | WŁOSZCZOWA | STARSZY REFERENT PRZY KIEROWNICTWIE | 01-01-1950 | ||||||||||||
WUBP | KIELCE | WYDZIAŁ II, SEKCJA II | KIEROWNIK | 01-04-1951 | |||||||||||
WUBP | KIELCE | WYDZIAŁ II | ZASTĘPCA NACZELNIKA | 15-04-1952 | |||||||||||
WUdsBP | KIELCE | WYDZIAŁ IX | ZASTĘPCA NACZELNIKA | 01-04-1955 | |||||||||||
OS KdsBP | WARSZAWA | DWULETNIA SZKOŁA PODWYŻSZANIA KWALIFIKACJI AKTYWU KIEROWNICZEGO | SŁUCHACZ | 01-09-1956 | |||||||||||
WUdsBP | KIELCE | DO DYSPOZYCJI KIEROWNIKA | 16-12-1956 | ||||||||||||
KW MO | KIELCE | WYDZIAŁ "T" | ZASTĘPCA NACZELNIKA | 01-01-1957 | |||||||||||
KW MO | KIELCE | SAMODZIELNA SEKCJA REJESTRACJI CUDZOZIEMCÓW | KIEROWNIK | 01-09-1960 | |||||||||||
KW MO | KIELCE | DO DYSPOZYCJI KOMENDANTA | mjr | 31-12-1964 | 31-01-1965 | ||||||||||
KW MO | KIELCE | WYDZIAŁ "B" | NACZELNIK | ppłk | 01-11-1969 | 16-11-1975 |