Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Borkowski
Miejsce urodzenia: DYLEWO
Data urodzenia: 14-03-1925
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Feliksa
Nazwisko: Borkowski
Miejsce urodzenia: DYLEWO
Data urodzenia: 14-03-1925
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Feliksa
Słuchacz IV Kursu Przeszkolenia Szeregowych MO przy KWMO Olsztyn 24.06.1947-12.07.1947. W okresie pracy na posterunku MO w Lamkowie brał udział w walkach z oddziałami podziemia niepodległościowego m.in. "Łupaszki".
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KP MO | OLSZTYN | POSTERUNEK W LAMKOWIE | MILICJANT | - | 01-06-1946 |
|
||||||
KP MO | OLSZTYN | BRAK DANYCH | MILICJANT | - | 01-03-1947 | |||||||
KP MO | SZCZYTNO | POSTERUNEK W DŹWIERZUTACH | MILICJANT | - | 12-07-1947 | |||||||
KP MO | BARTOSZYCE | POSTERUNEK W PASARII | MILICJANT | - | 03-10-1947 | |||||||
KP MO | PASŁĘK | POSTERUNEK W JELENIACH | MILICJANT | - | 18-09-1948 | |||||||
KP MO | MORĄG | POSTERUNEK W SŁONECZNIKU | MILICJANT | - | 15-07-1950 | |||||||
KP MO | MORĄG | POSTERUNEK W MAŁDYTACH | KOMENDANT | - | 01-12-1950 | |||||||
KP MO | OLSZTYN | REFERAT SŁUŻBY KRYMINALNEJ | WYWIADOWCA | - | 15-02-1951 | |||||||
KP MO | OLSZTYN | POWIATOWE BIURO EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH | REFERENT | - | 15-03-1951 | |||||||
KP MO | OLSZTYN | POWIATOWE BIURO EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH, REFERAT DOWODÓW OSOBISTYCH | REFERENT | - | 15-10-1951 | |||||||
KP MO | RADOMSKO | POWIATOWE BIURO EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH, REFERAT DOWODÓW OSOBISTYCH | REFERENT | - | 01-12-1952 | |||||||
KW MO | ŁÓDŹ | DO DYSPOZYCJI KOMENDANTA | - | 01-12-1952 | ||||||||
KP MO | RADOMSKO | REFERAT EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH | MŁODSZY REFERENT | sierż. | 01-07-1954 | 30-09-1954 |