Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL
Nazwisko: Wiśniewski
Miejsce urodzenia: Maków
Data urodzenia: 19-01-1922
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Franciszka
W PPR od 1942 r., następnie w PZPR. Od stycznia do maja 1946 r. słuchacz Centralnej Szkoły PPR w Łodzi. W 1951 r. odbył sześciotygodniowy kurs dla sekretarzy przy KC PZPR w Warszawie, Od 8.09.1955 do 19.07.1956 r. słuchacz Centralnej Szkoły PZPR w Warszawie. Od maja 1958 r. słuchacz trzyletniej Wojewódzkiej Szkoły Partyjnej PZPR w Bydgoszczy. Od 12.10.1972 r. rozpoczął pracę w Komitecie Warszawskim PZPR w Warszawie (brak bliższych danych).
Źródło: AAN, KC PZPR, Centralna Kartoteka, 4174 (akta osobowe); AP Warszawa, KP PZPR w Sochaczewie, 23, k. 162.
Stanowisko | Komórka organizacyjna | Instytucja | Miejscowość | Partia polityczna | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Źródło informacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Instruktor | Wydział Personalny | Komitet Wojewódzki | Warszawa | PPR | 16-07-1946 | 27-10-1948 | AAN, KC PZPR, Centralna Kartoteka, 4174 (akta osobowe) |
Ii Sekretarz | Komitet Powiatowy | Maków Mazowiecki | PPR | 27-10-1948 | 15-12-1948 | AAN, KC PZPR, Centralna Kartoteka, 4174 (akta osobowe) | |
Ii Sekretarz | Komitet Powiatowy | Maków Mazowiecki | PZPR | 15-12-1948 | 1-10-1949 | AAN, KC PZPR, Centralna Kartoteka, 4174 (akta osobowe) | |
I Sekretarz | Komitet Powiatowy | Sokołów Podlaski | PZPR | 01-10-1949 | 31-01-1951 | AAN, KC PZPR, Centralna Kartoteka, 4174 (akta osobowe) | |
Instruktor | Wydział Organizacyjny | Warszawski Komitet Wojewódzki | Warszawa | PZPR | 31-01-1951 | 21-03-1951 | AAN, KC PZPR, Centralna Kartoteka, 4174 (akta osobowe) |
I Sekretarz | Komitet Powiatowy | Sochaczew | PZPR | 21-03-1951 | 3-09-1955 | AAN, KC PZPR, Centralna Kartoteka, 4174 (akta osobowe); data zakończenia oznacza koniec kadencji | |
I Sekretarz | Komitet Powiatowy | Grodzisk Mazowiecki | PZPR | 25-07-1956 | AAN, KC PZPR, Centralna Kartoteka, 4174 (akta osobowe) | ||
I Sekretarz | Chodakowskie Zakłady Włókien Sztucznych | Chodaków | PZPR | 02-1961 | 25-09-1972 | AAN, KC PZPR, Centralna Kartoteka, 4174 (akta osobowe); AP Warszawa, KP PZPR w Sochaczewie, 68, k.125-126 | |
Członek | brak | Komitet Powiatowy | Sochaczew | PZPR | 03-02-1962 | 12-10-1972 | AP Warszawa, KP PZPR w Sochaczewie: 5, k. 168, 23, k. 162 |
Członek | Egzekutywa | Komitet Powiatowy | Sochaczew | PZPR | 30-10-1962 | 12-10-1972 | AP Warszawa, KP PZPR w Sochaczewie: 17, k. 103, 23, k. 162 |