Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Piotr
Nazwisko: Łapiński
Miejsce urodzenia: Łapy
Data urodzenia: 20-06-1925
Imię ojca: Józef
Imię matki: Sabina
Nazwisko: Łapiński
Miejsce urodzenia: Łapy
Data urodzenia: 20-06-1925
Imię ojca: Józef
Imię matki: Sabina
Znany/a też jako:
Piotr Łapiński
urodzony/a 21- 06-1925 Łapy
Imiona rodziców: Józef Sabina
urodzony/a 21- 06-1925 Łapy
Imiona rodziców: Józef Sabina
Według karty ewidencyjnej do dyspozycji szefa WUBP w Krakowie został przekazany 01.07.1951 (IPN Kr 057/1016).
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KP MO | WYSOKIE MAZOWIECKIE | POSTERUNEK W TYKOCINIE | REFERENT ŚLEDCZY | brak danych | 12-10-1944 | 27-12-1944 |
|
|||||||||||
MBP | WARSZAWA | WYDZIAŁ CENZURY WOJENNEJ, ODDZIAŁ CENZURY WOJSKOWEJ NR 191 | CENZOR | 12-04-1945 | ||||||||||||||
MBP | WARSZAWA | WYDZIAŁ CENZURY WOJENNEJ, ODDZIAŁ CENZURY WOJSKOWEJ NR 191 | REFERENT | 01-07-1945 | ||||||||||||||
WUBP | POZNAŃ | SEKCJA DS. FUNKCJONARIUSZY | REFERENT | 15-11-1945 | ||||||||||||||
WUBP | POZNAŃ | DO DYSPOZYCJI KIEROWNIKA | 15-11-1945 | |||||||||||||||
WUBP | BIAŁYSTOK | DO DYSPOZYCJI KIEROWNIKA | 15-11-1945 | |||||||||||||||
WUBP | POZNAŃ | WYDZIAŁ DS. FUNKCJONARIUSZY | STARSZY REFERENT | 01-12-1947 | ||||||||||||||
WUBP | POZNAŃ | WYDZIAŁ DS. FUNKCJONARIUSZY | ZASTĘPCA NACZELNIKA | 05-07-1948 | ||||||||||||||
WUBP | GDAŃSK | WYDZIAŁ DS. FUNKCJONARIUSZY | ZASTĘPCA NACZELNIKA | 11-09-1948 | ||||||||||||||
WUBP | GDAŃSK | WYDZIAŁ DS. FUNKCJONARIUSZY | NACZELNIK | 01-09-1949 | ||||||||||||||
CW MBP | LEGIONOWO | SZEŚCIOMIESIĘCZNY KURS AKTYWU KIEROWNICZEGO | SŁUCHACZ | 20-04-1951 | ||||||||||||||
MBP | WARSZAWA | DO DYSPOZYCJI DEPARTAMENTU KADR | 13-06-1951 | |||||||||||||||
WUBP | KRAKÓW | DO DYSPOZYCJI SZEFA | 01-08-1951 | |||||||||||||||
WUBP | KRAKÓW | WYDZIAŁ WIĘZIENNICTWA, SEKCJA ADMINISTRACYJNA | STARSZY REFERENT | kpt. | 01-08-1951 | 31-05-1952 |
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów | Stan zachowania | Uwagi |
---|---|---|
W dniu 13.10.1979 zarejestrowany przez przez Wydział V KW MO w Białymstoku pod numerem BK-24840 jako konsultant. Wyrejestrowany dnia 29.03.1983. Następnie materiały złożono w Archiwum Wydziału "C" KW MO w Białymstoku pod numerem 5207/I. W roku 1990 materiały zostały zniszczone. | Karta Mkr-2 z kartoteki odtworzeniowej MSW. Karta Mkr-2 z kartoteki tematycznej WUSW Białystok. | |
Zarejestrowany w 1986 roku przez Wydział "C" WUSW w Białymstoku jako osoba posiadająca upoważnienie tajemnicy państwowej pod numerem MOB-XXXV/3. | Karta Mkr-2 z kartoteki tematycznej WUSW Białystok. |