Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Nazwisko: Czapla
Miejsce urodzenia: Sosnowiec
Data urodzenia: 24-03-1922
Imię ojca: Izydor
Imię matki: Władysława
Datę rozpoczęcia służby 1.04.1945 przyjęto zgodnie z zapisem w karcie ewidencyjnej. W aktach, w zaświadczeniu z 20.10.1945 wystawionym przez Wydział Personalny KW MO Katowice (b.p.) odnotowano datę 13.04.1945.
Z raportu M. Czapli do komendanta wojewódzkiego MO w Katowicach z 24.12.1945 (b.p.) wynika, że jako milicjant Kompanii Operacyjnej faktycznie w tym okresie był przydzielony do pracy w Wydziale Personalnym KW MO Katowice.
Stanowisko referenta handlowego Wydziału Konsumów KW MO Katowice z dn. 3.07.1946 przyjęto zgodnie z brzemieniem rozkazu personalnego komendanta wojewódzkiego MO w Katowicach nr 21 z 15.09.1946 (IPN Ka 71/118, t. 2, k. 45). W aktach i karcie ewidencyjnej nie odnotowano stanowiska, natomiast z dokumentów wynika, że od maja 1947 był kierownikiem Sklepu Konsumu MO w Będzinie, następnie od stycznia do czerwca 1948 - kierownikiem Sklepu Konsumu MO w Katowicach (brak formalnych nominacji na te stanowiska).
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW MO | KATOWICE | KOMPANIA OPERACYJNA | MILICJANT | 01-04-1945 |
|
|||||||
KW MO | KATOWICE | WYDZIAŁ GOSPODARCZY | MŁODSZY REFERENT ŻYWNOŚCIOWY | 29-01-1946 | ||||||||
KW MO | KATOWICE | WYDZIAŁ KONSUMÓW | REFERENT HANDLOWY | brak danych | 03-07-1946 | 01-07-1948 |