Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Stanisław
Nazwisko: Dębski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 24-10-1925
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Jadwiga
Nazwisko: Dębski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 24-10-1925
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Jadwiga
Wg karty przebiegu służby przyjęty do MO rozkazem z 28.08.1945, wg karty ewidencyjnej rozkazem z 30.08.1945.
30.04.1946 (data rozkazu) skierowany do dyspozycji Komendanta Centralnej Szkoły Oficerów Polityczno-Wychowawczych. Wg charakterystyki z 23.04.1949 pełnił obowiązki komendanta KP MO w Szczytnie (bbd). Zwolniony dyscyplinarnie m.in. za współpracę z oddziałem mjr. Zygmunta Szendzielarza "Łupaszki".
Kursy i szkolenia:
W 1945 słuchacz V Kurs Szkoły Oficerów Polityczno-Wychowawczych w Łodzi.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KP MO | ŁOWICZ | BRAK DANYCH | INSTRUKOTOR POLITYCZNO-WYCHOWAWCZY | - | 28-08-1945 |
|
||||||
KW MO | OLSZTYN | WYDZIAŁ POLITYCZNO-WYCHOWAWCZY | P.O. WYKŁADOWCY | - | 02-05-1946 | |||||||
KW MO | OLSZTYN | WYDZIAŁ POLITYCZNO-WYCHOWAWCZY | WYKŁADOWCA | - | 14-05-1946 | |||||||
KP MO | SZCZYTNO | ZASTĘPCA KOMENDANTA DS. POLITYCZNO-WYCHOWAWCZYCH | chor. | 30-10-1946 | 15-02-1950 |