Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Nazwisko: Dąbrowski
Nazwisko rodowe: Dziura
Miejsce urodzenia: BARBARA
Data urodzenia: 02-12-1925
Imię ojca: Jan
Imię matki: Barbara
W okresie od 19.08.1944 do 31.12.1947 brał udział w walce z „bandami i reakcyjnym podziemiem” (IPN BU 0604/1592 t. 1, k. 146). W 1946 V kurs kontrwywiadu w Centralnej Szkole MBP w Łodzi. Od 1.11.1971 do 29.02.1972 służba w MO. Z dniem 8.04.1975 Dąbrowskiemu Leonowi powierzono obowiązki wojewódzkiego pełnomocnika ministra spraw wewnętrznych ds. organizacji jednostek MO i SB w Łodzi. Od 6.09.1976 do 11.09.1976 delegowany służbowo do NRD. Od 18.04.1977 do 12.11.1977 kurs podstawowy z zakresu organizacji pracy kierowniczej dla dyrektorów i wicedyrektorów departamentów ministerstw i urzędów centralnych. Od 1.10.1986 do 10.04.1990 delegowany do pracy w Grupie Operacyjnej „Wisła” pod przykryciem I sekretarza Ambasady PRL w Moskwie.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUBP | TOMASZÓW LUBELSKI | SEKCJA IV | WYWIADOWCA | - | 19-08-1944 |
|
||||||
PUBP | TOMASZÓW LUBELSKI | BRAK DANYCH | WARTOWNIK | - | 17-03-1945 | |||||||
PUBP | TOMASZÓW LUBELSKI | BRAK DANYCH | OFICER ŚLEDCZY | - | 21-08-1945 | |||||||
PUBP | KRAŚNIK | BRAK DANYCH | OFICER ŚLEDCZY | - | 01-10-1945 | |||||||
PUBP | PUŁAWY | BRAK DANYCH | STARSZY OFICER ŚLEDCZY | - | 19-09-1946 | |||||||
PUBP | HRUBIESZÓW | ZASTĘPCA SZEFA | - | 01-12-1949 | ||||||||
PUBP | HRUBIESZÓW | SZEF | - | 01-03-1950 | ||||||||
WUBP | LUBLIN | WYDZIAŁ IV | NACZELNIK | - | 01-08-1950 | |||||||
KAK MBP | WARSZAWA | SŁUCHACZ | - | 24-11-1952 | ||||||||
MBP | WARSZAWA | DO DYSPOZYCJI DEPARTAMENTU KADR I SZKOLENIA | - | 12-08-1953 | ||||||||
WUBP | GDAŃSK | ZASTĘPCA SZEFA | - | 15-08-1953 | ||||||||
WUdsBP | GDAŃSK | ZASTĘPCA KIEROWNIKA | - | 01-01-1955 | ||||||||
WUdsBP | GDAŃSK | ZASTĘPCA KIEROWNIKA P.O. KIEROWNIKA | - | 16-11-1956 | ||||||||
KW MO | GDAŃSK | ZASTĘPCA KOMENDANTA DS. BEZPIECZEŃSTWA | - | 01-01-1957 | ||||||||
KW MO | BYDGOSZCZ | I ZASTĘPCA KOMENDANTA DS. BEZPIECZEŃSTWA | - | 15-01-1958 | ||||||||
KW MO | BYDGOSZCZ | I ZASTĘPCA KOMENDANTA DS. SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA | - | 01-05-1967 | ||||||||
MSW | WARSZAWA | DEPARTAMENT KADR, GRUPA REZERWOWA | STARSZY INSPEKTOR | - | 29-10-1969 | |||||||
MSW | WARSZAWA | BIURO "C", GRUPA ANALIZ I INFORMACJI | STARSZY INSPEKTOR | płk | 01-02-1971 | 31-10-1971 | ||||||
MSW | WARSZAWA | DEPARTAMENT SZKOLENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO, WYDZIAŁ I | NACZELNIK | - | 01-03-1972 | |||||||
MSW | WARSZAWA | DEPARTAMENT SZKOLENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO | ZASTĘPCA DYREKTORA | - | 10-04-1975 | |||||||
MSW | WARSZAWA | DO DYSPOZYCJI DYREKTORA DEPARTAMENTU KADR | - | 15-01-1986 | ||||||||
MSW | WARSZAWA | DEPARTAMENT II, GRUPA II | STARSZY INSPEKTOR (ETAT NIEJAWNY) | - | 12-08-1986 | |||||||
MSW | WARSZAWA | DO DYSPOZYCJI DYREKTORA DEPARTAMENTU KADR | płk | 15-03-1990 | 30-04-1990 |