Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Władysław
Nazwisko: Bieliński
Miejsce urodzenia: Ząbki
Data urodzenia: 12-01-1921
Imię ojca: Teofil
Imię matki: Bronisława
Nazwisko: Bieliński
Miejsce urodzenia: Ząbki
Data urodzenia: 12-01-1921
Imię ojca: Teofil
Imię matki: Bronisława
15.12.1954 - 30.04.1963 służba w MO. W latach 1943 - 1944 partyzant AL.
Kursy i szkolenia:
W 1947 roku słuchacz Kursu „K” w Centrum Wyszkolenia MBP w Legionowie.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBP dla m. st. | WARSZAWA | SEKCJA II | REFERENT | 08-06-1945 |
|
||||||||||
UBP dla m. st. | WARSZAWA | SEKCJA II | ZASTĘPCA KIEROWNIKA | 15-11-1945 | |||||||||||
UBP dla m. st. | WARSZAWA | WYDZIAŁ "A", SEKCJA I | ZASTĘPCA KIEROWNIKA I P.O. ZASTĘPCY NACZELNIKA | 20-03-1946 | |||||||||||
UBP dla m. st. | WARSZAWA | WYDZIAŁ V, SEKCJA II | ZASTĘPCA KIEROWNIKA I P.O. KIEROWNIKA | 02-12-1946 | |||||||||||
UBP dla m. st. | WARSZAWA | WYDZIAŁ III, SEKCJA II | KIEROWNIK | 01-06-1948 | |||||||||||
KG MO | WARSZAWA | DO DYSPOZYCJI KOMENDANTA | 13-05-1950 | ||||||||||||
KW MO | WARSZAWA | WYDZIAŁ III, SEKCJA I | KIEROWNIK | 15-05-1950 | |||||||||||
KW MO | WARSZAWA | WYDZIAŁ III | ZASTĘPCA NACZELNIKA | por. | 01-04-1954 | 14-12-1954 |