Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL
Nazwisko: Rzęzawa
Miejsce urodzenia: Majdan Grabina
Data urodzenia: 01-01-1934
Imię ojca: Adam
Imię matki: Rozalia
Członek PZPR od 1961 r.
Przebieg pracy zawodowej: 1) 01.09.1952-31.08.1954 - Szkoła Podstawowa - Osówek - kierownik; 2) 01.05.1954-31.08.1964 - Szkoła Podstawowa - Dąbrowa - kierownik; 3) 01.09.1964-31.08.1974 - Błażek - kierownik; 4) od 01.09.1974 r. - Zbiorcza Szkoła Gminna - Dzierzkowice - gminny dyrektor szkół.
W 1970 r. ukończył Studium Nauczycielskie.
Funkcję I sekretarza oraz sekretarza organizacyjnego KG PZPR w Dzierzkowicach pełnił społecznie.
Źródło: AP Lublin, KW PZPR Lublin 1267/3103.
Stanowisko | Komórka organizacyjna | Instytucja | Miejscowość | Partia polityczna | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Źródło informacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I Sekretarz | Podstawowa Organizacja Partyjna | Dąbrowa | PZPR | 1961 | 1964 | AP Lublin, KW PZPR Lublin 1267/3103 | |
I Sekretarz | Podstawowa Organizacja Partyjna | Błażek | PZPR | 01-09-1964 | 31-08-1974 | AP Lublin, KW PZPR Lublin 1267/3103 | |
I Sekretarz | Komitet Gminny | Dzierzkowice | PZPR | 01-09-1974 | 06-1975 | AP Lublin, KW PZPR Lublin 1267/3103 | |
Sekretarz Organizacyjny | Komitet Gminny | Dzierzkowice | PZPR | 06-1975 | AP Lublin, KW PZPR Lublin 1267/3103 |