Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Antoni
Nazwisko: Borkowski
Miejsce urodzenia: Zaolszynie
Data urodzenia: 01-09-1931
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Marianna
Nazwisko: Borkowski
Miejsce urodzenia: Zaolszynie
Data urodzenia: 01-09-1931
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Marianna
W okresie od 10.08.1952 do 7.12.1981 zawodowa służba wojskowa. Jako oficer informacji 8 Dywizji Artylerii Przełamania w Orzyszu obsługiwał kontrwywiadowczo 32 Brygadę Artylerii Haubic w Orzyszu.
Kursy i szkolenia:
Od 31.01.1961 do 6.02.1963 Wojskowy Ośrodek Szkolenia Ogólnego nr 1 w Łodzi.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSI | WESOŁA | BRAK DANYCH | SŁUCHACZ | - | 28-08-1953 |
|
||||||
GZI KdsBP | WARSZAWA | ZARZĄD INFORMACJI WARSZAWSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO, WYDZIAŁ INFORMACJI 8 DYWIZJI ARTYLERII PRZEŁAMANIA W ORZYSZU | OFICER INFORMACJI | - | 01-10-1955 | |||||||
ZARZĄD WSW WOW | WARSZAWA | ODDZIAŁ WSW GIŻYCKO | POMOCNIK SZEFA DS. PORZĄDKOWYCH | - | 31-01-1957 | |||||||
ZARZĄD WSW WOW | WARSZAWA | ODDZIAŁ WSW LUBLIN, DELEGATURA WSW W ZAMOŚCIU | POMOCNIK SZEFA | - | 27-07-1957 | |||||||
OS WSW | MIŃSK MAZOWIECKI | KURS DOSKONALENIA OFICERÓW | SŁUCHACZ | - | 01-09-1957 | |||||||
ZARZĄD WSW WOW | WARSZAWA | DO DYSPOZYCJI | - | 01-08-1958 | ||||||||
ZARZĄD WSW WOW | WARSZAWA | ODDZIAŁ WSW LUBLIN, DELEGATURA WSW W SIEDLCACH | POMOCNIK SZEFA | - | 23-08-1958 | |||||||
ZARZĄD WSW WOW | WARSZAWA | ODDZIAŁ WSW LEGIONOWO, DELEGATURA WSW W SKIERNIEWICACH | POMOCNIK SZEFA | - | 16-05-1960 | |||||||
ZARZĄD WSW WOW | WARSZAWA | ODDZIAŁ WSW LEGIONOWO, DELEGATURA WSW W OSTROWI MAZOWIECKIEJ | POMOCNIK SZEFA | ppor. | 29-10-1960 | 30-01-1961 | ||||||
SZEFOSTWO WSW | WARSZAWA | DO DYSPOZYCJI | - | 06-02-1963 | ||||||||
OS WSW | MIŃSK MAZOWIECKI | 2 BATALION SZKOLNY, 4 KOMPANIA | DOWÓDCA PLUTONU | - | 27-02-1963 | |||||||
OS WSW | MIŃSK MAZOWIECKI | PLUTON SAMOCHODOWY | DOWÓDCA | - | 16-04-1965 | |||||||
OS WSW | MIŃSK MAZOWIECKI | BATALION SZKOLNY | DOWÓDCA PLUTONU | - | 17-01-1968 | |||||||
COS WSW | MIŃSK MAZOWIECKI | BATALION SZKOLNY | POMOCNIK DOWÓDCY | - | 25-08-1968 | |||||||
ZARZĄD WSW WOW | WARSZAWA | ODDZIAŁ WSW MODLIN, DELEGATURA WSW W SIEDLCACH | SZEF | - | 18-06-1973 | |||||||
ZARZĄD WSW WOW | WARSZAWA | ODDZIAŁ WSW LUBLIN, DELEGATURA WSW W SIEDLCACH | SZEF | mjr | 01-01-1976 | 07-12-1981 |