Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Nazwisko: Feluś
Miejsce urodzenia: Rybna
Data urodzenia: 07-03-1929
Imię ojca: Augustyn
Imię matki: Brak danych
urodzony/a 07- 03-1928 Rybna
Imiona rodziców: Augustyn Franciszka
01.05.1955 - 31.01.1957 służba w MO (IPN BU 0193/8289). 01.10.1946 skierowany do pracy w WUBP w Krakowie przez Komitet Wojewódzki PPR w Krakowie (IPN BU 0193/8289).
Kursy i szkolenia:
01.08. -15.09.1949 słuchacz Sześciotygodniowego Kursu Przeszkoleniowego przy 4 Pułku KBW w Rzeszowie (IPN BU 0193/8289). 26.02.1948 i 19.10.1949 złożył egzamin z zajęć polityczno-wychowawczych w Wydziale Szkolenia WUBP w Krakowie (IPN BU 0193/8289). 20.12.1950 złożył egzamin z zajęć politycznych w Wydziale Szkolenia WUBP w Krakowie. 04.01. - 01.04.1952 słuchacz Kursu Referentów Personalnych w Ośrodku Szkolenia MBP w Warszawie.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUBP | KRAKÓW | BRAK DANYCH | WARTOWNIK | 09-10-1946 |
|
||||||||||
WUBP | KRAKÓW | WYDZIAŁ OGÓLNY, SEKRETARIAT SZEFA | OFICER DYŻURNY | 01-08-1948 | |||||||||||
WUBP | KRAKÓW | WYDZIAŁ PERSONALNY, SEKCJA II | REFERENT | 01-04-1952 | |||||||||||
WUBP | KRAKÓW | WYDZIAŁ KADR, GRUPA POWIATOWA | REFERENT | 01-11-1954 | |||||||||||
WUdsBP | KRAKÓW | DO DYSPOZYCJI SZEFA | ppor. | 01-04-1955 | 30-04-1955 |