Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Nazwisko: Dróżdż
Miejsce urodzenia: Dębnica Nowa
Data urodzenia: 09-03-1919
Imię ojca: Wincenty
Imię matki: Józefa
urodzony/a 09- 03-1919 Dębnica Nowa
Imiona rodziców: Wincenty Józefa
Członek Batalionów Chłopskich pod dowództwem "Boryny", "Gołąbka" i "Ośki"(1942-44) na terenie woj. lubelskiego i kieleckiego, dowódca plutonu, ps."Jodła" (IPN Bi 060/1784, k. 32,33, 41)
Do pracy w MO posiadał rekomendację z Zarządu Głównego Związku Młodzieży Wiejskiej RP "Wici" [ZMW "Wici"] (jako członek BCh i ZMW "Wici").
Wg zeszytu służbowego akt osobowych przyjęty do MO rozkazem z 02.11.1944, wg karty ewidencyjnej - 20.10.1944.
W życiorysie podaje, że do MO wstąpił 20.10.1944 w KG MO Lublin, po wstąpieniu do MO pracował jako dowódca II Kompanii Batalionu Operacyjnego MO w KG MO w Lublinie i w KG MO w Warszawie, następnie 18.06.1945 przeniesiony na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego MO ds. operacyjnych KW MO Olsztyn, 10.09.1945 przeniesiony na stanowisko Komendanta Powiatowego KP MO Morąg, 31.05.1947 przeniesiony na stanowisko Komendanta Powiatowego KP MO Pisz (IPN Bi 060/1784, k. 7).
W aktach znajduje się wyciąg z Rozkazu Personalnego nr 258 Naczelnego Dowództwa WP z 02.05.1945 , z którego wynika, że był oficerem Armii Ludowej (IPN Bi 060/1748, k. 34).
Kursy i szkolenia:
W 1948 ukończy VIII Kurs Przeszkolenia Kierowników Jednostek MO w Łodzi.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KG MO | LUBLIN | BATALION OPERACYJNY, II KOMPANIA | DOWÓDCA | 20-10-1944 |
|
|||||||
KW MO | OLSZTYN | DO DYSPOZYCJI KOMENDANTA | 18-06-1945 | |||||||||
KW MO | OLSZTYN | ZASTĘPCA KOMENDANTA DS. LINIOWYCH | 19-06-1945 | |||||||||
KP MO | MORĄG | P.O. KOMENDANTA | 07-09-1945 | |||||||||
KP MO | PISZ | KOMENDANT | 12-05-1947 | |||||||||
KP MO | MRĄGOWO | KOMENDANT | kpt. | 01-07-1948 | 28-02-1950 |