Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Nazwisko: Szuniewicz
Miejsce urodzenia: ŁAPUTY
Data urodzenia: 09-03-1929
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Emilia
Zatrudniony na podstawie nakazu pracy nr 1/53 Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 1.12.1953. W listopadzie 1962 został skierowany do pracy w instytucji przykrycia – do Departamentu Eksportu i Współpracy Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego. W latach 1964-1968 pracownik rezydentury paryskiej, oficjalnie kierownik Działu Biura Radcy Handlowego w Paryżu. W okresie od 17.07.1975 do 4.07.1978 oficer operacyjny rezydentury paryskiej, oficjalnie radca ds. współpracy gospodarczej, naukowej i technicznej w Ambasadzie PRL w Paryżu. W listopadzie 1978 skierowany do pracy w instytucji przykrycia w charakterze doradcy ministra Ministerstwa Przemysłu Maszynowego, od lipca 1981 Ministerstwa Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego. W związku z zdradą Korycińskiego i dekonspiracją rezydentury odwołany do Departamentu I MSW i skierowany do pracy w Ośrodku Kształcenia Kadr Wywiadu.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBP | WARSZAWA | DEPARTAMENT VII | REFERENT | - | 01-12-1953 |
|
||||||
UBP dla m. st. | WARSZAWA | WYDZIAŁ IX, REFERAT WOJSKOWY | STARSZY REFERENT RW PRZY WARSZAWSKICH ZAKŁADACH MECHANICZNYCH NR 1 | - | 15-02-1954 | |||||||
UBP dla m. st. | WARSZAWA | DO DYSPOZYCJI SZEFA | - | 15-02-1954 | ||||||||
SDepVII MBP | WARSZAWA | SZKOŁA OFICERSKA | SŁUCHACZ | - | 15-09-1954 | |||||||
KdsBP | WARSZAWA | DO DYSPOZYCJI DYREKTORA DEPARTAMENTU I | - | 15-07-1955 | ||||||||
KdsBP | WARSZAWA | DEPARTAMENT I | REFERENT (ETAT NIEJAWNY) | - | 15-07-1955 | |||||||
KdsBP | WARSZAWA | DEPARTAMENT I, WYDZIAŁ VI | REFERENT | - | 15-11-1955 | |||||||
KdsBP | WARSZAWA | DEPARTAMENT I, WYDZIAŁ VI, SEKCJA III | OFICER OPERACYJNY | ppor. | 01-04-1956 | 31-12-1956 | ||||||
MSW | WARSZAWA | DEPARTAMENT I | STARSZY OFICER OPERACYJNY (ETAT NIEJAWNY) | - | 16-05-1960 | |||||||
MSW | WARSZAWA | DEPARTAMENT I, WYDZIAŁ VII | STARSZY OFICER OPERACYJNY | - | 01-05-1961 | |||||||
MSW | WARSZAWA | DEPARTAMENT I | STARSZY OFICER OPERACYJNY (ETAT NIEJAWNY) | - | 01-12-1962 | |||||||
MSW | WARSZAWA | DEPARTAMENT I | INSPEKTOR (ETAT NIEJAWNY) | - | 01-04-1967 | |||||||
MSW | WARSZAWA | DEPARTAMENT I, WYDZIAŁ VII | INSPEKTOR | - | 15-12-1968 | |||||||
MSW | WARSZAWA | DEPARTAMENT I, WYDZIAŁ VII | STARSZY INSPEKTOR | - | 01-07-1970 | |||||||
MSW | WARSZAWA | DEPARTAMENT I, ZARZĄD VII, WYDZIAŁ III | NACZELNIK | - | 01-06-1973 | |||||||
MSW | WARSZAWA | DEPARTAMENT I | NACZELNIK (ETAT NIEJAWNY) | - | 01-08-1975 | |||||||
OKKW MSW | STARE KIEJKUTY | ZASTĘPCA KOMENDANTA DS. ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYCH | ppłk | 21-01-1984 | 21-03-1985 |