Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL
Imiona: Jan
Nazwisko: Kościelniak
Miejsce urodzenia: Rabka
Data urodzenia: 11-05-1925
Imię ojca: Józef
Imię matki: Anna
Nazwisko: Kościelniak
Miejsce urodzenia: Rabka
Data urodzenia: 11-05-1925
Imię ojca: Józef
Imię matki: Anna
Od 01.08.1947 r. w PPS.
W 1951 r. był słuchaczem 3-miesięcznej Szkoły Wykładowców Szkolenia Partyjnego.
Od maja 1961 r. do maja 1965 r. był posłem.
Od 26.03.1980 r. pełnił funkcję naczelnika miasta Sucha Beskidzka.
Źródło: AP Katowice, KW PZPR w Bielsku-Białej, teczka osobowa 503.
Stanowisko | Komórka organizacyjna | Instytucja | Miejscowość | Partia polityczna | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Źródło informacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Członek | Egzekutywa | Komitet Uczelniany Politechniki Warszawskiej | Warszawa | PZPR | 01-09-1955 | 30-08-1957 | AP Katowice, KW PZPR w Bielsku-Białej, teczka osobowa 503. |
Członek | brak | Komitet Powiatowy | Sucha Beskidzka | PZPR | 1959 | 1969 | AP Katowice, KW PZPR w Bielsku-Białej, teczka osobowa 503. |
Członek | Egzekutywa | Komitet Powiatowy | Sucha Beskidzka | PZPR | 1965 | 1969 | AP Katowice, KW PZPR w Bielsku-Białej, teczka osobowa 503. |
Członek | brak | Komitet Miejsko-Gminny | Jordanów | PZPR | 1972 | 1980 | AP Katowice, KW PZPR w Bielsku-Białej, teczka osobowa 503. |
Członek | Prezydium Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej | Komitet Wojewódzki | Bielsko-Biała | PZPR | 02-07-1981 | 14-01-1984 | AP Katowice, KW PZPR w Bielsku-Białej, sygn. 1/V/4 t. 21, k. 31. |