Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Remigiusz Wojciech
Nazwisko: Dąbrowski
Miejsce urodzenia: WARSZAWA
Data urodzenia: 31-01-1930
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Irena
Nazwisko: Dąbrowski
Miejsce urodzenia: WARSZAWA
Data urodzenia: 31-01-1930
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Irena
W 1956 został zwolniony z UB w ramach reorganizacji resortu. W 1959 został przyjęty ponownie do służby. W okresie od 10.10.1968 do 15.03.1972 - praca w Głównym Inspektoracie MSW (odszedł ze służby w stopniu podpułkownika).
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW MBP | LEGIONOWO | DWULETNIA SZKOŁA OFICERSKA | SŁUCHACZ | - | 15-09-1949 | 23-07-1951 |
|
|||||
WUBP | KIELCE | WYDZIAŁ I, REFERAT I | REFERENT | - | 23-07-1951 | |||||||
WUBP | KIELCE | WYDZIAŁ I, SEKCJA II | REFERENT | - | 01-11-1951 | |||||||
WUBP | KIELCE | WYDZIAŁ VIII, SEKCJA I | REFERENT | - | 01-05-1952 | |||||||
MBP | WARSZAWA | DEPARTAMENT VIII, WYDZIAŁ I, SEKCJA III | MŁODSZY REFERENT | - | 05-03-1953 | |||||||
MBP | WARSZAWA | DEPARTAMENT VIII, WYDZIAŁ I, SEKCJA III | REFERENT | - | 01-02-1954 | |||||||
MBP | WARSZAWA | DEPARTAMENT VIII, WYDZIAŁ I, SEKCJA I | REFERENT | - | 01-08-1954 | |||||||
KdsBP | WARSZAWA | DEPARTAMENT V, WYDZIAŁ I, SEKCJA I | REFERENT | - | 01-04-1955 | |||||||
KdsBP | WARSZAWA | DEPARTAMENT V, WYDZIAŁ I, SEKCJA I | OFICER OPERACYJNY | por. | 01-04-1956 | 31-12-1956 | ||||||
MSW | WARSZAWA | DEPARTAMENT II, WYDZIAŁ IX | OFICER OPERACYJNY | - | 01-03-1959 | |||||||
MSW | WARSZAWA | DEPARTAMENT II, WYDZIAŁ IX | STARSZY OFICER OPERACYJNY | - | 01-08-1962 | |||||||
MSW | WARSZAWA | DEPARTAMENT II, WYDZIAŁ VIII | STARSZY OFICER OPERACYJNY | - | 01-07-1965 | |||||||
MSW | WARSZAWA | DEPARTAMENT II, WYDZIAŁ VIII | INSPEKTOR | - | 01-04-1967 | |||||||
MSW | WARSZAWA | DEPARTAMENT II, WYDZIAŁ VI | INSPEKTOR | mjr | 01-02-1968 | 10-10-1968 |