Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Nazwisko: Dudziński
Miejsce urodzenia: Rödinghausen
Data urodzenia: 27-09-1920
Kraj urodzenia: Niemcy
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Maria
17.09.1947-31.12.1948 i 15.12.1954-29.06.1962 wojskowa służba zawodowa poza organami bezpieczeństwa państwa.
Według opinii służbowej z 17.11.1954 pełnił funkcję dowódcy kompanii Grupy Manewrowej bez zaznaczonego numeru (IPN Ka 437/73, k. 16). Według opinii służbowej za okres 01.01.1955-01.10.1955 pełnił funkcję dowódcy 2 kompanii Grupy Manewrowej (IPN Ka 437/73, k. 12). Od 31.08.1954 według etatu nr 352/14 Batalion Obwodowy 4 Brygady WOP w Gliwicach z 5 kompaniami przeformowano na Grupę Manewrową z dwiema kompaniami: piechoty i specjalną (IPN BU 343/15 t. 6, k. 80-133).
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GŁÓWNY INSPEKTORAT OP | GDAŃSK | 4 BRYGADA OCHRONY POGRANICZA | KONTROLER | 01-01-1949 |
|
|||||||
GŁÓWNY INSPEKTORAT OP | GDAŃSK | 4 BRYGADA OCHRONY POGRANICZA | OFICER EWIDENCJI | 01-08-1949 | ||||||||
DOWÓDZTWO WOP | GDAŃSK | 16 BRYGADA WOP | STARSZY KONTROLER | 10-06-1951 | ||||||||
DOWÓDZTWO WOP | GLIWICE | DOWÓDCA | kpt. | 01-06-1952 | 14-12-1954 |
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów | Stan zachowania | Uwagi |
---|---|---|
Zarejestrowany w dniu 27.03.1975 przez Referat ds. Służby Bezpieczeństwa KP MO Gliwice, jako osoba posiadająca upoważnienie do wykonywania prac mobilizacyjno-obronnych stanowiących tajemnicę państwową (numer segregatora 142/338). | Karta E-14-B z kartoteki MOB WUSW Katowice. |