Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Władysław
Nazwisko: Dudziński
Miejsce urodzenia: SŁUŻEWO
Data urodzenia: 08-06-1928
Imię ojca: Wincenty
Imię matki: Weronika
Nazwisko: Dudziński
Miejsce urodzenia: SŁUŻEWO
Data urodzenia: 08-06-1928
Imię ojca: Wincenty
Imię matki: Weronika
Wg ankiety personalnej, w okresie 21.01-24.04.1945 służba w MO w Aleksandrowie Kujawskim (brak bliższych danych). ///
Wg karty ewidencyjnej i przebiegu służby, stanowisko wartownika objął w WUBP w Bydgoszczy, wg innych dokumentów - w PUBP w Bydgoszczy. Wg wniosku o przeniesienie na stanowisko kierownika Sekcji I UBP na MiP Toruń, mianowany na to stanowisko z dniem: 10.12.1953, wg przebiegu służby: 01.01.1954. ///
W 1948 Szkoła przy WUBP w Bydgoszczy.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUBP | BYDGOSZCZ | BRAK DANYCH | WARTOWNIK | - | 15-06-1947 |
|
||||||
PUBP | TORUŃ | SEKCJA IV | MŁODSZY REFERENT | - | 01-02-1949 | |||||||
PUBP | TORUŃ | SEKCJA IV | REFERENT | - | 01-10-1949 | |||||||
PUBP | TORUŃ | SEKCJA IV | STARSZY REFERENT | - | 01-02-1951 | |||||||
CW MBP | LEGIONOWO | ROCZNA SZKOŁA OFICERSKA | SŁUCHACZ | - | 10-09-1952 | |||||||
MBP | WARSZAWA | DEPARTAMENT IX, WYDZIAŁ V, SEKCJA III | STARSZY REFERENT | - | 31-08-1953 | |||||||
WUBP | BYDGOSZCZ | BRAK | DO DYSPOZYCJI SZEFA | - | 10-12-1953 | |||||||
UBP na MiP | TORUŃ | SEKCJA I | KIEROWNIK SEKCJI | - | 01-01-1954 | |||||||
PUdsBP | TORUŃ | GRUPA OPERACYJNA | STARSZY REFERENT OPERACYJNY | - | 01-04-1955 | |||||||
PUdsBP | TORUŃ | BRAK DANYCH | OFICER OPERACYJNY | - | 01-04-1956 | |||||||
KP MO | TORUŃ | REFERAT DS. BEZPIECZEŃSTWA, GRUPA OPERACYJNA | STARSZY OFICER OPERACYJNY | - | 01-01-1957 | |||||||
KM MO | TORUŃ | REFERAT DS. BEZPIECZEŃSTWA | STARSZY OFICER OPERACYJNY | - | 01-09-1961 | |||||||
KMiP MO | TORUŃ | REFERAT DS. SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA, GRUPA OPERACYJNA | INSPEKTOR OPERACYJNY | - | 01-04-1967 | |||||||
KMiP MO | TORUŃ | REFERAT DS. SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA, GRUPA OPERACYJNA | STARSZY INSPEKTOR OPERACYJNY | - | 01-12-1970 | |||||||
KW MO | TORUŃ | WYDZIAŁ II, SEKCJA VI | KIEROWNIK SEKCJI | mjr | 01-06-1975 | 15-07-1978 |