Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Wacław Michał
Nazwisko: Dziębowski
Miejsce urodzenia: KRYSIAKI BROSZECKIE
Data urodzenia: 21-09-1930
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Weronika
Nazwisko: Dziębowski
Miejsce urodzenia: KRYSIAKI BROSZECKIE
Data urodzenia: 21-09-1930
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Weronika
W okresie od 18.05.1960 do 9.11.1961 oraz od 27.07.1962 do 31.08.1963 obsługiwał kontrwywiadowczo 31 Brygadę Artylerii Armat w Głogowie. Od 1.09.1963 do 30.06.1967 Wydział Pedagogiczno-Polityczny Wojskowej Akademii Politycznej.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OS WSW | MIŃSK MAZOWIECKI | KURS KONTRWYWIADU | SŁUCHACZ | - | 20-09-1958 |
|
||||||
ZARZĄD WSW ŚOW | WROCŁAW | ODDZIAŁ WSW ŻAGAŃ | STARSZY POMOCNIK SZEFA DS. KONTRYWYWIADU | - | 02-07-1959 | |||||||
ZARZĄD WSW ŚOW | WROCŁAW | WYDZIAŁ WSW REJONU ŻAGAŃ | STARSZY POMOCNIK SZEFA DS. KONTRWYWIADU | - | 09-11-1961 | |||||||
ZARZĄD WSW ŚOW | WROCŁAW | ODDZIAŁ WSW ŻAGAŃ | STARSZY POMOCNIK SZEFA DS. KONTRYWYWIADU | kpt. | 27-07-1962 | 31-08-1963 | ||||||
ZARZĄD WSW ŚOW | WROCŁAW | WYDZIAŁ I | STARSZY POMOCNIK SZEFA | - | 01-07-1967 | |||||||
ZARZĄD WSW ŚOW | WROCŁAW | ODDZIAŁ II | STARSZY POMOCNIK SZEFA | - | 11-09-1970 | |||||||
ZARZĄD WSW ŚOW | WROCŁAW | ODDZIAŁ WSW WROCŁAW, WYDZIAŁ I | SZEF | - | 28-10-1974 | |||||||
ZARZĄD WSW ŚOW | WROCŁAW | ODDZIAŁ WSW WROCŁAW, WYDZIAŁ I | ZASTĘPCA SZEFA ODDZIAŁU JEDNOCZEŚNIE SZEF WYDZIAŁU | - | 30-01-1976 | |||||||
ZARZĄD WSW ŚOW | WROCŁAW | ODDZIAŁ WSW WROCŁAW, WYDZIAŁ III | ZASTĘPCA SZEFA ODDZIAŁU JEDNOCZEŚNIE SZEF WYDZIAŁU | płk | 13-02-1979 | 25-06-1985 |