Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Nazwisko: Dul
Miejsce urodzenia: Śnieżkowice
Data urodzenia: 10-08-1941
Imię ojca: Michał
Imię matki: Zofia
W okresie od 22.05.1975 do 29.11.1975 żołnierz polskiej Wojskowej Jednostki Specjalnej Doraźnych Sił Zbrojnych ONZ na Bliskim Wschodzie.
Od 1.10.1966 do 4.04.1967 kurs doskonalenia oficerów kontrwywiadu w Ośrodku Szkolenia WSW w Mińsku Mazowieckim. Od 3.09.1973 do 31.10.1973 kurs podwyższenia kwalifikacji oficerów kontrwywiadu w Szefostwie WSW w Warszawie. Od 3.05.1976 do 29.05.1976 kurs przeszkolenia szczebla taktycznego dla wydzielonych oficerów kontrwywiadu w centralnym Ośrodku Szkolenia WSW w Mińsku Mazowieckim. W 1982 ukończył sześciomiesięczny kurs podwyższenia kwalifikacji współpracowników kontrwywiadu WP w Wyższej Szkoły KGB w ZSRS.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZARZĄD WSW WOW | WARSZAWA | ODDZIAŁ WSW RZESZÓW | PRAKTYKANT | 05-04-1967 |
|
|||||||
ZARZĄD WSW WOW | WARSZAWA | ODDZIAŁ WSW RZESZÓW, WYDZIAŁ I | POMOCNIK SZEFA | 01-07-1967 | ||||||||
ZARZĄD WSW WOW | WARSZAWA | ODDZIAŁ WSW RZESZÓW, WYDZIAŁ I | STARSZY POMOCNIK SZEFA | 01-03-1976 | ||||||||
ZARZĄD WSW WOW | WARSZAWA | ODDZIAŁ WSW RZESZÓW, WYDZIAŁ III | STARSZY OFICER | 02-03-1979 | ||||||||
ZARZĄD WSW WOW | WARSZAWA | ODDZIAŁ WSW RZESZÓW, WYDZIAŁ III | P.O. ZASTĘPCY SZEFA | 31-03-1979 | ||||||||
ZARZĄD WSW WOW | WARSZAWA | ODDZIAŁ WSW RZESZÓW, WYDZIAŁ III | ZASTĘPCA SZEFA | 24-05-1980 | ||||||||
ZARZĄD WSW WOW | WARSZAWA | ODDZIAŁ WSW RZESZÓW, WYDZIAŁ III | P.O. ZASTĘPCY SZEFA ODDZIAŁU JEDNOCZEŚNIE SZEFA WYDZIAŁU | 08-02-1985 | ||||||||
ZARZĄD WSW WOW | WARSZAWA | ODDZIAŁ WSW RZESZÓW, WYDZIAŁ III | ZASTĘPCA SZEFA ODDZIAŁU JEDNOCZEŚNIE SZEF WYDZIAŁU | 21-01-1986 | ||||||||
ZARZĄD WSW WOW | WARSZAWA | ODDZIAŁ WSW KRAKÓW | P.O. SZEFA | 29-07-1987 | ||||||||
ZARZĄD WSW WOW | WARSZAWA | ODDZIAŁ WSW KRAKÓW | SZEF | 24-01-1989 | 31-07-1990 |