Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Leonard Nikodem
Nazwisko: Szmajdziński
Miejsce urodzenia: Szadów Pański
Data urodzenia: 08-10-1927
Imię ojca: Jan
Imię matki: Marianna
Nazwisko: Szmajdziński
Miejsce urodzenia: Szadów Pański
Data urodzenia: 08-10-1927
Imię ojca: Jan
Imię matki: Marianna
W okresie od 14.12.1954 do 15.07.1964 - służba w MO.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBP | WARSZAWA | WYDZIAŁ II SAMODZIELNY | POMOCNIK SZOFERA | 20-04-1947 |
|
|||||||
MBP | WARSZAWA | DEPARTAMENT VII, WYDZIAŁ V, SEKCJA GOSPODARCZA | KIEROWCA | 01-10-1947 | ||||||||
MBP | WARSZAWA | DEPARTAMENT VII, WYDZIAŁ VII | MŁODSZY REFERENT KARTOTEKI I ARCHIWUM | 24-05-1949 | ||||||||
MBP | WARSZAWA | BIURO PASZPORTÓW ZAGRANICZNYCH, WYDZIAŁ II, SEKCJA I | REFERENT | 01-07-1950 | ||||||||
MBP | WARSZAWA | BIURO PASZPORTÓW ZAGRANICZNYCH, WYDZIAŁ II, SEKCJA I | STARSZY REFERENT | 01-08-1952 | ||||||||
MBP | WARSZAWA | BIURO PASZPORTÓW ZAGRANICZNYCH, WYDZIAŁ I, SEKCJA REALIZACJI | STARSZY REFERENT P.O. KIEROWNIKA | 01-01-1953 | ||||||||
MBP | WARSZAWA | BIURO PASZPORTÓW ZAGRANICZNYCH, WYDZIAŁ I, SEKCJA III | STARSZY REFERENT P.O. KIEROWNIKA | 01-04-1953 | ||||||||
MBP | WARSZAWA | BIURO PASZPORTÓW ZAGRANICZNYCH, WYDZIAŁ I, SEKCJA III | KIEROWNIK | ppor. | 01-07-1953 | 14-12-1954 | ||||||
KMO m. st. | WARSZAWA | WYDZIAŁ PASZPORTÓW | NACZELNIK | 15-07-1964 | ||||||||
MSW | WARSZAWA | BIURO PASZPORTÓW, WYDZIAŁ VI | ZASTĘPCA NACZELNIKA | 01-01-1966 | ||||||||
MSW | WARSZAWA | BIURO PASZPORTÓW I DOWODÓW OSOBISTYCH, WYDZIAŁ IV | ZASTĘPCA NACZELNIKA | 01-04-1967 | ||||||||
MSW | WARSZAWA | BIURO PASZPORTÓW I DOWODÓW OSOBISTYCH, WYDZIAŁ IV | NACZELNIK | 01-10-1969 | ||||||||
MSW | WARSZAWA | BIURO PASZPORTÓW I DOWODÓW OSOBISTYCH, WYDZIAŁ VI | NACZELNIK | płk | 01-02-1972 | 31-10-1972 |