Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Nazwisko: Dyląg
Miejsce urodzenia: LIBUSZA
Data urodzenia: 30-03-1948
Imię ojca: Ludwik
Imię matki: Bronisława
W okresie 16.12.1981-31.03.1986 zastępca naczelnika Wydziału Ogólnego KWMO/WUSW w Tarnobrzegu (od 10.06.1984 jednocześnie rzecznik prasowy). ///
W okresie 1.02.1990-31.07.1990 służba w MO. ///
Wg opinii służbowej z 7.06.1973: „Organizuje pracę operacyjną po pionu III. (…) W początkowym okresie służby przez okres 10 miesięcy organizował pracę operacyjną w Punkcie Paszportów i Dowodów Osobistych KMMO Stalowa Wola. (…) Podczas trwania akcji >Porządek< wielokrotnie brał udział w akcjach społecznych i patrolach” (k. 169 akt osobowych). ///
Wg opinii służbowej za okres 8.11.1971-18.10.1974: „W omawianym okresie organizował pracę operacyjną w Elektrowni Stalowa Wola oraz lotnisku w Turbi, a w ostatnim w Węźle PKP w Rozwadowie i innych przedsiębiorstwach na terenie miasta Stalowa Wola” (k. 174 akt osobowych). ///
Wg opinii służbowej z 16.11.1981: „Od lipca 1980 jest kierownikiem Zespołu Informacyjnego Sztabu KWMO do akcji kryptonim >Lato-80Wg opinii służbowej z 15.08.1985, będąc zastępcą naczelnika Wydziału Ogólnego KWMO w Tarnobrzegu, wraz z naczelnikiem tegoż wydziału m.in. sprawuje „nadzór szczególny nad Sekcją Informacji, Sprawozdawczości i Statystyki (…)”, wykonuje „zadania nieetatowego oficera prasowego WUSW, a ponadto sprawuje nadzór nad realizacją funduszu operacyjnego WUSW. W ramach zadań dodatkowych jest kierownikiem szkolenia politycznego (…)” (k. 217 akt osobowych). ///
W okresie 19.10.1973-18.06.1974 Roczna Szkoła Oficerska Służby Bezpieczeństwa przy WSO MO w Szczytnie; 17.09.1979-30.06.1980 Studium Podyplomowe w ASW w Warszawie; 2-26.02.1987 kurs doskonalenia zawodowego naczelników wydziałów polityczno-wychowawczych.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KM MO | STALOWA WOLA | REFERAT DS. SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA | INSPEKTOR OPERACYJNY | - | 01-11-1971 |
|
||||||
KMiP MO | STALOWA WOLA | REFERAT DS. SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA | INSPEKTOR OPERACYJNY | - | 09-12-1973 | |||||||
KW MO | TARNOBRZEG | WYDZIAŁ III, SEKCJA I | KIEROWNIK | - | 01-06-1975 | |||||||
KW MO | TARNOBRZEG | BRAK | DO DYSPOZYCJI KOMENDANTA | - | 01-06-1975 | |||||||
KW MO | TARNOBRZEG | WYDZIAŁ III "A", SEKCJA I | KIEROWNIK | - | 01-07-1979 | |||||||
KW MO | TARNOBRZEG | INSPEKTORAT ANALITYCZNO-INFORMACYJNY ZASTĘPCY KOMENDANTA DS. SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA | STARSZY INSPEKTOR | - | 16-05-1980 | |||||||
KW MO | TARNOBRZEG | BRAK | SŁUŻBA W MO | - | 16-11-1981 | |||||||
WUSW | TARNOBRZEG | WYDZIAŁ POLITYCZNO-WYCHOWAWCZY | NACZELNIK | kpt. | 01-04-1986 | 31-01-1990 |