Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL
Imiona: Włodzimierz
Nazwisko: Cymbała
Miejsce urodzenia: Uście Gorlickie
Data urodzenia: 12-05-1934
Imię ojca: Józef
Imię matki: Paraskewa
Nazwisko: Cymbała
Miejsce urodzenia: Uście Gorlickie
Data urodzenia: 12-05-1934
Imię ojca: Józef
Imię matki: Paraskewa
Od 1952 r. w PZPR.
Od 01.10.1958 r. do 31.07.1962 r. słuchacz w WSNS przy KC.
Od 1975 r. do 12.1976 r. doradca sekretarza KC.
Od 1977 r. do 1979 r. doradca w URM.
Od 09.11.1979 r. do 11.03.1981 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.
Źródła: AAN KC PZPR CK/VIII-144; CK/X/46.
Stanowisko | Komórka organizacyjna | Instytucja | Miejscowość | Partia polityczna | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Źródło informacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Instruktor | Wydział Ekonomiczny | KC | Warszawa | PZPR | 01-08-1962 | AAN KC PZPR CK/X/46. | |
Starszy Instruktor | Wydział Przemysłu Lekkiego, Handlu i Budownictwa | KC | Warszawa | PZPR | 01-09-1965 | AAN KC PZPR CK/X/46. | |
Inspektor | Wydział Przemysłu Lekkiego, Handlu i Budownictwa | KC | Warszawa | PZPR | 01-07-1968 | AAN KC PZPR CK/X/46. | |
Zastępca Kierownika | Wydział Przemysłu Lekkiego, Handlu i Budownictwa | KC | Warszawa | PZPR | 05-02-1971 | 31-05-1975 | AAN KC PZPR CK/X/46. |
I Sekretarz | KW | Piotrków Trybunalski | PZPR | 06-06-1975 | 7-11-1975 | AAN KC PZPR CK/VIII-144; PZPR, Zjazdy, plenarne posiedzenia KC, oprac. W.Ciempiel, s. 320. |
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów | Stan zachowania | Uwagi |
---|---|---|
W ewidencji i zasobie IPN nie figuruje. |