Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Mieczysław
Nazwisko: Cholewa
Miejsce urodzenia: GORZÓW
Data urodzenia: 04-12-1925
Imię ojca: Tomasz
Imię matki: Ewa
Nazwisko: Cholewa
Miejsce urodzenia: GORZÓW
Data urodzenia: 04-12-1925
Imię ojca: Tomasz
Imię matki: Ewa
W okresie 1.03.1967-31.07.1967 naczelnik Wydziału Kadr w KWMO w Olsztynie. ///
Od 1.10.1979 służba w MO. ///
Podczas dyspozycji skierowany do MSZ w charakterze kuriera dyplomatycznego. Podczas pełnienia tej funkcji przeniesiony na stanowisko kierownika zmiany Wydziału "B". ///
W okresie 10.09.1945-22.12.1945 Centralna Szkoła MBP w Łodzi.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUBP | KATOWICE | BRAK DANYCH | WARTOWNIK | - | 28-04-1945 |
|
||||||
WUBP | OLSZTYN | BRAK | DO DYSPOZYCJI KIEROWNIKA | - | 21-12-1945 | |||||||
WUBP | OLSZTYN | WYDZIAŁ V, SEKCJA V | REFERENT | - | 04-01-1946 | |||||||
WUBP | OLSZTYN | WYDZIAŁ IV, SEKCJA IV | REFERENT | - | 23-05-1947 | |||||||
WUBP | OLSZTYN | WYDZIAŁ IV, SEKCJA III | REFERENT | - | 23-05-1947 | |||||||
PUBP | LIDZBARK WARMIŃSKI | REFERAT IV | STARSZY REFERENT | - | 15-04-1948 | |||||||
PUBP | GÓROWO IŁAWECKIE | KIEROWNICTWO | STARSZY REFERENT | - | 01-10-1951 | |||||||
PUBP | GÓROWO IŁAWECKIE | BRAK | SZEF | - | 01-08-1952 | |||||||
PUBP | MRĄGOWO | BRAK | SZEF | - | 15-12-1953 | |||||||
PUdsBP | MRĄGOWO | BRAK | KIEROWNIK | - | 01-05-1955 | |||||||
KW MO | OLSZTYN | WYDZIAŁ III | STARSZY OFICER OPERACYJNY | - | 01-01-1957 | |||||||
KW MO | OLSZTYN | WYDZIAŁ III | ZASTĘPCA NACZELNIKA | - | 01-02-1958 | |||||||
KW MO | OLSZTYN | INSPEKTORAT KIEROWNICTWA JEDNOSTEK BEZPIECZEŃSTWA | INSPEKTOR DS. SZKOLENIA OPERACYJNEGO | - | 26-01-1959 | |||||||
KW MO | OLSZTYN | INSPEKTORAT KIEROWNICTWA JEDNOSTEK BEZPIECZEŃSTWA | INSPEKTOR | - | 01-05-1961 | |||||||
KW MO | OLSZTYN | SAMODZIELNA SEKCJA KADR I SZKOLENIA SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA | INSPEKTOR | - | 01-03-1962 | |||||||
KW MO | OLSZTYN | SAMODZIELNA SEKCJA KADR I SZKOLENIA SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA | KIEROWNIK | - | 01-03-1965 | |||||||
KW MO | OLSZTYN | BRAK | DO DYSPOZYCJI KOMENDANTA | - | 15-01-1967 | |||||||
KW MO | OLSZTYN | BRAK | SŁUŻBA W MO | - | 01-03-1967 | |||||||
KW MO | OLSZTYN | WYDZIAŁ "B" | NACZELNIK | - | 01-08-1967 | |||||||
MSW | WARSZAWA | BRAK | DO DYSPOZYCJI DYREKTORA DEPARTAMENTU I | - | 01-08-1977 | |||||||
KW MO | OLSZTYN | BRAK | DO DYSPOZYCJI KOMENDANTA | - | 31-08-1977 | |||||||
KW MO | OLSZTYN | WYDZIAŁ "B" | KIEROWNIK ZMIANY | ppłk | 01-09-1977 | 31-07-1979 |