Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Jerzy Franciszek
Nazwisko: Osuchowski
Miejsce urodzenia: Strzemieszyce
Data urodzenia: 03-12-1924
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Józef
Imię matki: Michalina
Nazwisko: Osuchowski
Miejsce urodzenia: Strzemieszyce
Data urodzenia: 03-12-1924
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Józef
Imię matki: Michalina
Znany/a też jako:
Jerzy Franciszek Osuchowski
urodzony/a 03- 12-1924 Dąbrowa Górnicza
Imiona rodziców: Józef Michalina
urodzony/a 03- 12-1924 Dąbrowa Górnicza
Imiona rodziców: Józef Michalina
Według karty ewidencyjnej do dyspozycji Szefa WUBP Poznań został przkazany 29.05.1948. 08.08.1953 - 17.04.1954 delegowany służbowo do Korei Północnej na stanowisko radiotelegrafisty. 16.02.1955 - 27.11.1955 delegowany służbowo do Wietnamu na stanowisko radiotelegrafisty.
Kursy i szkolenia:
26.08.1947 i 11.08.1948 ukończył Kurs Radiotelegrafistów przy Departamencie II MBP Warszawa. 02 - 07.03.1959 słuchacz Kursu "Podsłuchu Telefonicznego" w Departamencie Kadr i Szkolenia MSW Warszawa.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUBP | KATOWICE | SEKCJA VII | MŁODSZY WYWIADOWCA | - | 26-07-1945 |
|
||||||
WUBP | KATOWICE | WYDZIAŁ III "A", SEKCJA I | WYWIADOWCA | - | 01-01-1946 | |||||||
WUBP | KATOWICE | WYDZIAŁ "A", SEKCJA III | REFERENT | - | 26-04-1946 | |||||||
WUBP | POZNAŃ | DO DYSPOZYCJI SZEFA | - | 19-05-1948 | ||||||||
WUBP | POZNAŃ | WYDZIAŁ II, SEKCJA IV | STARSZY RADIOTELEGRAFISTA | - | 29-05-1948 | |||||||
WUBP | POZNAŃ | WYDZIAŁ ŁĄCZNOŚCI, SEKCJA RADIOWA | OPERATOR RADIOWY | - | 01-08-1950 | |||||||
WUBP | POZNAŃ | WYDZIAŁ ŁĄCZNOŚCI, SEKCJA RADIOWA | STARSZY OPERATOR RADIOWY | - | 01-03-1951 | |||||||
WUBP | POZNAŃ | WYDZIAŁ ŁĄCZNOŚCI, SEKCJA RADIOWA | KIEROWNIK | - | 15-08-1951 | |||||||
MBP | WARSZAWA | BRAK DANYCH | ODDELEGOWANY DO JW 2000 | - | 15-06-1952 | |||||||
WUdsBP | POZNAŃ | DO DYSPOZYCJI KIEROWNIKA | - | 03-12-1955 | ||||||||
WUdsBP | POZNAŃ | WYDZIAŁ ŁĄCZNOŚCI, SEKCJA RADIOWA | KIEROWNIK | - | 15-12-1955 | |||||||
WUdsBP | POZNAŃ | WYDZIAŁ IX, STACJA "RN" | KIEROWNIK | - | 01-04-1956 | |||||||
KW MO | POZNAŃ | WYDZIAŁ "T", SEKCJA II | STARSZY OFICER TECHNIKI OPERACYJNEJ | - | 27-12-1956 | |||||||
KW MO | POZNAŃ | WYDZIAŁ "T", SEKCJA II | KIEROWNIK | - | 01-01-1958 | |||||||
KW MO | POZNAŃ | WYDZIAŁ "T", SEKCJA III | STARSZY OFICER TECHNIKI OPERACYJNEJ | - | 15-01-1965 | |||||||
KW MO | POZNAŃ | WYDZIAŁ II | STARSZY OFICER OPERACYJNY | - | 01-12-1965 | |||||||
KW MO | POZNAŃ | WYDZIAŁ II | INSPEKTOR | - | 01-04-1967 | |||||||
KW MO | POZNAŃ | WYDZIAŁ II | STARSZY INSPEKTOR | kpt. | 01-08-1970 | 30-11-1970 |