Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL
Imiona: Karol
Nazwisko: Kisza
Miejsce urodzenia: ZAMARSKI
Data urodzenia: 09-11-1929
Imię ojca: Jan
Imię matki: Ewa
Nazwisko: Kisza
Miejsce urodzenia: ZAMARSKI
Data urodzenia: 09-11-1929
Imię ojca: Jan
Imię matki: Ewa
Członek PZPR od 16.02.1967. Zastępca członka KW PZPR Opole od 1973-1975. Członek KW PZPR Opole od 1975-1978.
W 1973 zastępca przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu.
Stanowisko | Komórka organizacyjna | Instytucja | Miejscowość | Partia polityczna | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Źródło informacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Instruktor | Wydział Rolny | KW | Opole | PZPR | 01-04-1967 | 30-09-1967 | APO, KW PZPR w Opolu, Listy płac, sygn.2/18 |
Starszy Instruktor | Wydział Rolny | KW | Opole | PZPR | 01-10-1967 | 1-12-1967 | APO, KW PZPR w Opolu, Listy płac, sygn.2/18 |
Instruktor | Wydział Rolny | KW | Opole | PZPR | 01-01-1968 | 30-04-1968 | APO, KW PZPR w Opolu, Listy płac, sygn.2/19 |
Starszy Instruktor | Wydział Rolny | KW | Opole | PZPR | 01-05-1968 | 31-05-1968 | APO, KW PZPR w Opolu, Listy płac, sygn.2/19 |
Zastępca Kierownika | Wydział Rolny | KW | Opole | PZPR | 01-06-1968 | 28-02-1971 | APO, KW PZPR w Opolu, Listy płac, sygn.2/19-2/22 |
Kierownik | Wydział Rolny | KW | Opole | PZPR | 01-03-1971 | 31-05-1973 | APO, KW PZPR w Opolu, Akta osobowe, sygn.470; APO, KW PZPR w Opolu, Listy płac, sygn.2/22-2/24 |
Członek | Egzekutywa | KW | Opole | PZPR | 02-06-1975 | 29-12-1979 | APO, KW PZPR w Opolu, sygn.398-426 |