Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL
Nazwisko: Chocholak
Miejsce urodzenia: BOGUSZA
Data urodzenia: 07-02-1941
Imię ojca: Herman
Imię matki: Maria
Członek PZPR od 1962 r.
W okresie 05.1975 - 01.1977 Zastępca Przewodniczącego WK FJN w Jeleniej Górze. Źródło: APWr O/JG, KW PZPR w Jeleniej Górze, sygn. 303.
Wg ŁAD, KW PZPR w Jeleniej Górze, sygn.2/18 funkcję sekretarza ds. organizacyjnych pełnił do końca 1980.
Wg akt osobowych z AAN w/w 01.01.1981 został dyrektorem Biura ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi.
Źródło: AAN, KC PZPR, CK/X/37; ŁAD, KW PZPR w Jeleniej Górze, Akta osobowe, sygn. 96; ŁAD, KW PZPR w Jeleniej Górze, sygn. 2/8-2/18.
Stanowisko | Komórka organizacyjna | Instytucja | Miejscowość | Partia polityczna | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Źródło informacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Instruktor | Wydział Nauki i Oświaty | Komitet Wojewódzki | Wrocław | PZPR | 03-1967 | 11-1967 | AAN, KC PZPR, CK/X/37 |
Starszy Instruktor | Wydział Organizacyjny | Komitet Centralny | Warszawa | PZPR | 01-11-1972 | 31-05-1975 | AAN, KC PZPR, CK/X/37. |
Sekretarz Ds. Organizacyjnych | Komitet Wojewódzki | Jelenia Góra | PZPR | 01-06-1975 | 2-11-1980 | ŁAD, KW PZPR w Jeleniej Górze, Akta osobowe, sygn.96; ŁAD, KW PZPR w Jeleniej Górze, sygn. 2/8-2/18; AAN, KC PZPR, CK/X/37; APWr O/JG, KW PZPR w Jeleniej Górze, sygn.322. |