Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL
Imiona: Zdzisław
Nazwisko: Wiśniewski
Miejsce urodzenia: Biskupie
Data urodzenia: 01-02-1936
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Lucyna
Nazwisko: Wiśniewski
Miejsce urodzenia: Biskupie
Data urodzenia: 01-02-1936
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Lucyna
Stanowisko | Komórka organizacyjna | Instytucja | Miejscowość | Partia polityczna | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Źródło informacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zastępca Kierownika | Wydział Propagandy | KW | Wałbrzych | PZPR | 01-06-1975 | 30-07-1975 | APWr O/KZ, KW PZPR w Wałbrzychu, Listy płac, sygn.2976 |
Zastępca Kierownika | Wydział Pracy Ideowo-Wychowawczej | KW | Wałbrzych | PZPR | 01-08-1975 | 31-01-1978 | APWr O/KZ, KW PZPR w Wałbrzychu, Listy płac, sygn.2976-2987 |
Kierownik | Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Ideologicznego | KW | Wałbrzych | PZPR | 01-02-1978 | 31-03-1982 | APWr O/KZ, KW PZPR w Wałbrzychu, Listy płac, sygn.2987-3000 |
Kierownik | Wydział Propagandy i Agitacji | KW | Wałbrzych | PZPR | 01-04-1982 | 30-11-1982 | APWr O/KZ, KW PZPR w Wałbrzychu, Listy płac, sygn.3000-3003 |