Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Mieczysław
Nazwisko: Gilewicz
Miejsce urodzenia: DUBIEŃKA
Data urodzenia: 14-12-1938
Imię ojca: Jan
Imię matki: Helena
Nazwisko: Gilewicz
Miejsce urodzenia: DUBIEŃKA
Data urodzenia: 14-12-1938
Imię ojca: Jan
Imię matki: Helena
W okresie 15.06.1976-31.12.1984 służba w MO.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUBP | SZCZECIN | KWATERMISTRZOSTWO, STACJA OBSŁUGI POJAZDÓW MECHANICZNYCH | ROBOTNIK | - | 25-09-1954 |
|
||||||
WUdsBP | SZCZECIN | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY, SŁUŻBA KWATERUNKOWO-BUDOWLANA | PALACZ | - | 01-04-1955 | |||||||
WUdsBP | SZCZECIN | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY, SŁUŻBA KWATERUNKOWO-BUDOWLANA | ŚLUSARZ | brak danych | 01-11-1955 | 31-12-1956 | ||||||
KW MO | SZCZECIN | BRAK | SŁUŻBA W MO | nie dotyczy | 01-01-1957 | 04-11-1958 | ||||||
KW MO | SZCZECIN | BRAK | SŁUŻBA W MO | nie dotyczy | 05-11-1960 | 31-12-1965 | ||||||
GPK | SZCZECIN | PLACÓWKA W PORCIE SZCZECIN | KIEROWCA | - | 01-01-1966 | |||||||
GPK | SZCZECIN | PLACÓWKA W PORCIE SZCZECIN | STARSZY KIEROWCA | - | 05-09-1972 | |||||||
GPK | SZCZECIN | PLACÓWKA W PORCIE SZCZECIN | MŁODSZY KONTROLER | sierż. | 16-04-1976 | 15-06-1976 |