Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL
Imiona: Henryk Stanisław
Nazwisko: Malinowski
Miejsce urodzenia: Ciechanów
Data urodzenia: 07-05-1944
Imię ojca: Ignacy
Imię matki: Czesława
Nazwisko: Malinowski
Miejsce urodzenia: Ciechanów
Data urodzenia: 07-05-1944
Imię ojca: Ignacy
Imię matki: Czesława
Znany/a też jako:
Stanisław Malinowski
Członek ZMS w latach 1960-1969. W PZPR od 18.09.1969 r. Absolwent WUML. W aktach występuje najczęściej z imieniem Stanisław.
Źródło: APW 1780/1, k. 516-517.
Stanowisko | Komórka organizacyjna | Instytucja | Miejscowość | Partia polityczna | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Źródło informacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ii Sekretarz | POP w Wojewódzkim Ośrodku Informatyki | Brak danych | PZPR | 1972 | 1974 | APW 1780/1, k. 516-517, 1780/5 k. 462-463 | |
Inspektor | Wydział Ekonomiczny | KW | Ciechanów | PZPR | 01-07-1975 | 12-10-1976 | APW: 1779/84, k. 57, 1779/139, k. 121 |
Starszy Inspektor | Wydział Ekonomiczny | KW | Ciechanów | PZPR | 12-10-1976 | 1-03-1978 | APW 1779/84, k. 57. |
Zastępca Kierownika | Wydział Ekonomiczny | KW | Ciechanów | PZPR | 01-03-1978 | 19-02-1980 | APW: 1779/95, k. 161, 1779/145, k. 100, 131 |
Kierownik | Wydział Ekonomiczny | KW | Ciechanów | PZPR | 01-03-1980 | 18-11-1981 | APW 1779/21, k. 354. |
Kierownik | Wydział Społeczno-Ekonomiczny | KW | Ciechanów | PZPR | 18-11-1981 | 9-05-1989 | APW 1779/21, k. 354 |
Członek Sekretariatu | KW | Ciechanów | PZPR | 20-09-1986 | 15-12-1989 | APW: 1779/29, k. 339, 1779/167, k. 406 (ostatnia wzmianka) | |
Sekretarz | Komisja Polityki Społeczno-Ekonomicznej | KW | Ciechanów | PZPR | 09-05-1989 | 14-11-1989 | APW: 1779/33, k. 237-239, 1779/167, k. 198 |