Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Franciszek
Nazwisko: Cnota
Miejsce urodzenia: BORZĘCIN
Data urodzenia: 31-12-1927
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Anna
Nazwisko: Cnota
Miejsce urodzenia: BORZĘCIN
Data urodzenia: 31-12-1927
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Anna
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUBP | SZCZECIN | BRAK DANYCH | KANDYDAT NA KURS W PLESZEWIE | - | 04-11-1950 |
|
||||||
TOSBP | PLESZEW | SZEŚCIOMIESIĘCZNY KURS | SŁUCHACZ | - | 01-12-1950 | 30-05-1951 | ||||||
WUBP | KRAKÓW | BRAK | DO DYSPOZYCJI SZEFA | - | 07-06-1951 | |||||||
WUBP | KRAKÓW | WYDZIAŁ DS. FUNKCJONARIUSZY, SEKCJA II | REFERENT | - | 10-06-1951 | |||||||
WUBP | KRAKÓW | WYDZIAŁ DS. FUNKCJONARIUSZY, SEKCJA II | STARSZY REFERENT | - | 01-06-1953 | |||||||
WUdsBP | KRAKÓW | WYDZIAŁ KADR I SZKOLENIA, SEKCJA III | STARSZY REFERENT | - | 01-04-1955 | |||||||
WUdsBP | KRAKÓW | WYDZIAŁ KADR I SZKOLENIA, SEKCJA III | OFICER DOCHODZENIOWY | - | 01-04-1956 | |||||||
KW MO | KRAKÓW | BRAK | DO DYSPOZYCJI KOMENDANTA | por. | 31-07-1956 | 31-01-1957 | ||||||
KW MO | KRAKÓW | WYDZIAŁ II | OFICER OPERACYJNY | - | 10-10-1957 | |||||||
KW MO | KRAKÓW | SEKCJA REJESTRACJI CUDZOZIEMCÓW | OFICER EWIDENCJI OPERACYJNEJ | - | 01-09-1960 | |||||||
KW MO | KRAKÓW | SEKCJA REJESTRACJI CUDZOZIEMCÓW | STARSZY OFICER EWIDENCJI OPERACYJNEJ | - | 01-01-1961 | |||||||
KM MO | WARSZAWA | BRAK | DO DYSPOZYCJI ZASTĘPCY KOMENDANTA DS. BEZPIECZEŃSTWA | - | 01-09-1961 | |||||||
KMO m. st. | WARSZAWA | WYDZIAŁ II | OFICER OPERACYJNY | - | 01-09-1961 | |||||||
KMO m. st. | WARSZAWA | WYDZIAŁ II | STARSZY OFICER OPERACYJNY | - | 01-08-1962 | |||||||
KW MO | SZCZECIN | BRAK | DO DYSPOZYCJI ZASTĘPCY KOMENDANTA DS. BEZPIECZEŃSTWA | - | 01-12-1962 | |||||||
KW MO | SZCZECIN | WYDZIAŁ II | STARSZY OFICER OPERACYJNY | - | 01-12-1962 | |||||||
KW MO | SZCZECIN | WYDZIAŁ II | INSPEKTOR | - | 01-04-1967 | |||||||
KW MO | SZCZECIN | WYDZIAŁ II | P.O. KIEROWNIKA GRUPY | - | 01-10-1968 | |||||||
KW MO | SZCZECIN | WYDZIAŁ II | KIEROWNIK GRUPY | - | 15-12-1968 | |||||||
KW MO | SZCZECIN | BRAK | DO DYSPOZYCJI KOMENDANTA | kpt. | 01-06-1975 | 31-07-1975 |