Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Michał
Nazwisko: Dawidziuk
Miejsce urodzenia: PIESZCZATKA
Data urodzenia: 30-10-1942
Imię ojca: Jan
Imię matki: Wiera
Nazwisko: Dawidziuk
Miejsce urodzenia: PIESZCZATKA
Data urodzenia: 30-10-1942
Imię ojca: Jan
Imię matki: Wiera
W okresie od 1.06.1968 do 31.10.1970 służba w MO. Od 9.10.1972 do 8.08.1975 Studia Wyższe Zawodowe w WSO MSW w Legionowie (specjalność: prawno-administracyjna oraz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego).
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMiP MO | RYBNIK | REFERAT DS. SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA | INSPEKTOR OPERACYJNY | - | 01-11-1970 |
|
||||||
KW MO | BIELSKO-BIAŁA | BRAK | DO DYSPOZYCJI KOMENDANTA | - | 07-08-1975 | |||||||
KW MO | BIELSKO-BIAŁA | WYDZIAŁ II, GRUPA III | STARSZY INSPEKTOR | - | 01-09-1975 | |||||||
KW MO | BIELSKO-BIAŁA | WYDZIAŁ II, SEKCJA III | KIEROWNIK | - | 01-05-1976 | |||||||
KW MO | BIELSKO-BIAŁA | WYDZIAŁ II | ZASTĘPCA NACZELNIKA | - | 01-08-1982 | |||||||
KM MO | CIESZYN | BRAK | ZASTĘPCA KOMENDANTA DS. SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA | - | 01-03-1983 | |||||||
WUSW | BIELSKO-BIAŁA | WYDZIAŁ VI | NACZELNIK | - | 01-03-1985 | |||||||
WUSW | BIELSKO-BIAŁA | WYDZIAŁ II | NACZELNIK | mjr | 01-11-1989 | 31-07-1990 |