Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Dzionek
Miejsce urodzenia: ZBERESKA
Data urodzenia: 02-08-1923
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Władysława
Nazwisko: Dzionek
Miejsce urodzenia: ZBERESKA
Data urodzenia: 02-08-1923
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Władysława
Według przebiegu służby od dnia 1.07.1952 był szyfrantem. W okresie od 11.01.1946 do 26.03.1946 kurs szkoleniowy przy WUBP Koszalin. Od 18.09.1951 do 31.05.1952 kurs szyfrantów-fotografów. Od 29.09.1958 do 18.10.1958 kurs fotografów operacyjnych Biura "T" MSW.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KP MO | BIAŁOGARD | BRAK DANYCH | MILICJANT | brak danych | 20-07-1945 | 05-01-1946 |
|
|||||
PUBP | ŁOBEZ | BRAK DANYCH | REFERENT | - | 26-03-1946 | |||||||
PUBP | ŁOBEZ | POCZTA SPECJALNA | KURIER | - | 11-09-1946 | |||||||
PUBP | ŁOBEZ | ARESZT | ODDZIAŁOWY | - | 01-07-1948 | |||||||
PUBP | ŁOBEZ | REFERAT EWIDENCJI OPERACYJNEJ | REFERENT EWIDENCJI OPERACYJNEJ | - | 15-08-1949 | |||||||
PUBP | ŁOBEZ | OCHRONA | KOMENDANT | - | 01-08-1950 | |||||||
WUBP | SZCZECIN | WYDZIAŁ OGÓLNY, KOMENDANTURA | WARTOWNIK | - | 01-05-1951 | |||||||
PUBP | SZCZECIN | REFERAT III | MŁODSZY REFERENT | - | 01-08-1951 | |||||||
WUBP | SZCZECIN | WYDZIAŁ II, SAMODZIELNY REFERAT SZYFRU | MŁODSZY SZYFRANT | - | 01-07-1952 | |||||||
WUBP | SZCZECIN | SAMODZIELNA SEKCJA "C" | SZYFRANT | - | 01-04-1953 | |||||||
PUBP | PYRZYCE | REFERAT II | REFERENT SZYFRU | - | 15-05-1953 | |||||||
WUBP | SZCZECIN | WYDZIAŁ II, SEKCJA I | MŁODSZY REFERENT | - | 01-12-1953 | |||||||
WUdsBP | SZCZECIN | WYDZIAŁ IX, SEKCJA III | REFERENT | - | 01-04-1955 | |||||||
WUdsBP | SZCZECIN | WYDZIAŁ IX, SEKCJA III | STARSZY REFERENT | - | 01-10-1955 | |||||||
WUdsBP | SZCZECIN | SAMODZIELNA SEKCJA "W" | REFERENT | - | 01-01-1956 | |||||||
KW MO | SZCZECIN | WYDZIAŁ "T" | OFICER TECHNIKI OPERACYJNEJ | - | 01-01-1957 | |||||||
KW MO | SZCZECIN | WYDZIAŁ "T" | STARSZY OFICER TECHNIKI OPERACYJNEJ | - | 01-06-1971 | |||||||
KW MO | SZCZECIN | WYDZIAŁ "T" | STARSZY REFERENT TECHNIKI OPERACYJNEJ | - | 01-01-1975 | |||||||
KW MO | SZCZECIN | WYDZIAŁ "T", SEKCJA I "B" | STARSZY INSPEKTOR | kpt. | 01-07-1976 | 30-09-1976 |