Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Jan
Nazwisko: Brol
Miejsce urodzenia: CZĘSTOCHOWA
Data urodzenia: 02-07-1910
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Józefa
Nazwisko: Brol
Miejsce urodzenia: CZĘSTOCHOWA
Data urodzenia: 02-07-1910
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Józefa
Znany/a też jako:
Jan Brol
urodzony/a 02- 08-1910
urodzony/a 02- 08-1910
W okresie 01.02.-20.05.1946 V Kurs Kontrwywiadowczy w CS MBP w Łodzi; w kurs dla zastępców i szefów PUBP przy CS MBP w Łodzi.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUBP | BIAŁYSTOK | SEKCJA IV | BRAK DANYCH | - | 14-09-1944 |
|
||||||
MUBP | BIAŁYSTOK | SEKCJA IV | KIEROWNIK | - | 07-10-1944 | |||||||
MUBP | BIAŁYSTOK | SEKCJA VII | KIEROWNIK | brak danych | 26-02-1945 | 28-05-1945 | ||||||
MUBP | CZĘSTOCHOWA | KIEROWNICTWO | ZASTĘPCA KIEROWNIKA | - | 08-08-1945 |
|
||||||
PUBP | BUSKO-ZDRÓJ | KIEROWNICTWO | ZASTĘPCA SZEFA JEDNOCZEŚNIE P.O. SZEFA | - | 06-09-1946 | |||||||
PUBP | KOZIENICE | KIEROWNICTWO | ZASTĘPCA SZEFA JEDNOCZEŚNIE P.O. SZEFA | - | 01-10-1947 | |||||||
WUBP | KIELCE | BRAK | DO DYSPOZYCJI SZEFA | - | 01-09-1948 | |||||||
WUBP | SZCZECIN | BRAK | DO DYSPOZYCJI SZEFA | - | 28-09-1948 |
|
||||||
W | GOLENIÓW | KIEROWNICTWO | ZASTĘPCA NACZELNIKA DS. LINIOWYCH | - | 01-03-1949 | |||||||
W | PRZEMYŚL | KIEROWNICTWO | NACZELNIK | por. | 15-09-1949 | 31-10-1954 |