Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL
Nazwisko: Doliński
Miejsce urodzenia: Piotrków Trybunalski
Data urodzenia: 01-11-1899
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Anna
Posługiwał się następującymi pseudonimami: "Kostek", "Kaziek", "Sosna", "Kazik". W okresie 05.1945-01.1947 Poseł do KRN, następnie 10.1952-11.1956 Poseł do Sejmu PRL. Od 1924 członek KPP, od 1944 członek PPR, następnie w PZPR. W okresie 1929-1931 Przewodniczący ZG ZZ Hut Szklanych i Szlifierni Luster, od 1931 Funkcjonariusz KC KPP. Podczas II wojny światowej przebywał w ZSRR. W latach 1943-1944 działacz ZPP. W okresie 11.1944-11.1945 Przewdoniczący Tymczasowej Komisji Centralnej Związków Zawodowych. 06.1949-08.1950 Sekretarz CRZZ.
Źródła: T. Mołdawa, Ludzie Władzy 1944-1991, Warszawa 1991., Informator o strukturze i obsadzie personalnej centralnego aparatu PZPR 1948-1990, red. K. Persaka, Warszawa 2000. AAN 6060.
Stanowisko | Komórka organizacyjna | Instytucja | Miejscowość | Partia polityczna | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Źródło informacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pracownik | Wydział Organizacyjny | KC | Warszawa | PPR | 09-1944 | 11-1944 | T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991, s. 345. |
Kierownik | Wydział Zawodowy | KC | Warszawa | PPR | 01-12-1945 | 15-12-1948 | AAN CK 6060. |
Z-Ca Członka | KC | Warszawa | PPR | 12-12-1945 | 15-12-1948 | Informator PPR, oprac. J. Jakubowski, s. 5. | |
Członek | KC | Warszawa | PZPR | 15-02-1948 | 06-1964 | T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991, s. 345., AAN CK 6060. | |
Kierownik | Wydział Socjalno-Zawodowy | KC | Warszawa | PZPR | 15-12-1948 | 10-06-1949 | Informator o strukturze i obsadzie personalnej, red. K. Persaka, s. 137. |
Wiceprzewodniczący | CKKP | KC | Warszawa | PZPR | 1950 | 06-1964 | T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991, s. 345. |
Przewodniczący | CKR | KC | Warszawa | PZPR | 06-1964 | 11-1968 | T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991, s. 345. |