Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Bronisław
Nazwisko: Ciżewski
Miejsce urodzenia: ZBARAŻ
Data urodzenia: 03-09-1937
Imię ojca: Jan
Imię matki: Stanisława
Nazwisko: Ciżewski
Miejsce urodzenia: ZBARAŻ
Data urodzenia: 03-09-1937
Imię ojca: Jan
Imię matki: Stanisława
Wg przebiegu służby, wywiadowcą Sekcji IV Wydziału "B" został 15.07.1967, wg karty ewidencyjnej: 01.07.1967. Wg karty ewidencyjnej starszym referentem Wydziału "C" został mianowany 01.01.1979 , wg przebiegu służby: 16.11.1979.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW MO | SZCZECIN | WYDZIAŁ "B", SEKCJA IV | WYWIADOWCA | - | 15-10-1959 |
|
||||||
CW MSW | LEGIONOWO | ROCZNA SZKOŁA OFICERSKA OBSERWACJI ZEWNĘTRZNEJ | SŁUCHACZ | - | 07-09-1961 | |||||||
KW MO | SZCZECIN | BRAK | DO DYSPOZYCJI ZASTĘPCY KOMENDANTA DS. BEZPIECZEŃSTWA | - | 03-08-1962 | |||||||
KW MO | SZCZECIN | WYDZIAŁ "B", SEKCJA IV | WYWIADOWCA | - | 01-09-1962 | |||||||
KW MO | SZCZECIN | WYDZIAŁ "B", SEKCJA IV | STARSZY WYWIADOWCA | - | 01-08-1964 | |||||||
KW MO | SZCZECIN | WYDZIAŁ "B", SEKCJA IV | WYWIADOWCA | - | 01-07-1967 | |||||||
KW MO | SZCZECIN | WYDZIAŁ "W" | OFICER TECHNIKI OPERACYJNEJ | - | 01-04-1968 | |||||||
KP MO | SZCZECIN | REFERAT DS. SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA | INSPEKTOR OPERACYJNY | - | 01-10-1971 | |||||||
KW MO | SZCZECIN | WYDZIAŁ II | STARSZY INSPEKTOR | - | 01-06-1975 | |||||||
KW MO | SZCZECIN | WYDZIAŁ III | STARSZY INSPEKTOR | - | 01-07-1977 | |||||||
KW MO | SZCZECIN | WYDZIAŁ "C" | STARSZY REFERENT TECHNIKI OPERACYJNEJ | - | 01-01-1979 | |||||||
KW MO | SZCZECIN | WYDZIAŁ "C" | INSPEKTOR | - | 01-09-1981 | |||||||
WUSW | SZCZECIN | WYDZIAŁ "C" | STARSZY INSPEKTOR | - | 01-11-1983 | |||||||
WUSW | SZCZECIN | WYDZIAŁ "C" | STARSZY INSPEKTOR P.O. KIEROWNIKA SEKCJI | - | 01-12-1984 | |||||||
WUSW | SZCZECIN | WYDZIAŁ "C" | KIEROWNIK SEKCJI | kpt. | 01-07-1985 | 15-09-1986 |