Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Ryszard Jerzy
Nazwisko: Dąbrowski
Miejsce urodzenia: GDAŃSK
Data urodzenia: 26-01-1950
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Eleonora
Nazwisko: Dąbrowski
Miejsce urodzenia: GDAŃSK
Data urodzenia: 26-01-1950
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Eleonora
W okresie od 8.10.1979 do 28.06.1980 Studium Podyplomowe ASW w Świdrze. Od 21.05.1984 do 31.05.1984 delegowany służbowo na Międzynarodowe Targi w Budapeszcie.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW MO | GDAŃSK | WYDZIAŁ III | MŁODSZY INSPEKTOR | - | 16-10-1977 |
|
||||||
KW MO | GDAŃSK | WYDZIAŁ III "A" | MŁODSZY INSPEKTOR | - | 16-02-1978 | |||||||
KW MO | GDAŃSK | WYDZIAŁ III "A" | INSPEKTOR | - | 16-01-1981 | |||||||
KW MO | GDAŃSK | WYDZIAŁ III "A" | STARSZY INSPEKTOR | - | 01-06-1981 | |||||||
KW MO | GDAŃSK | WYDZIAŁ V | STARSZY INSPEKTOR | - | 01-12-1981 | |||||||
KW MO | GDAŃSK | WYDZIAŁ V | KIEROWNIK SEKCJI | - | 01-07-1983 | |||||||
WUSW | GDAŃSK | WYDZIAŁ V | STARSZY INSPEKTOR | - | 01-08-1986 | |||||||
WUSW | GDAŃSK | WYDZIAŁ V, SEKCJA VII | KIEROWNIK | - | 01-04-1989 | |||||||
WUSW | GDAŃSK | WYDZIAŁ OCHRONY GOSPODARKI | STARSZY INSPEKTOR | - | 01-11-1989 | |||||||
WUSW | GDAŃSK | WYDZIAŁ OCHRONY GOSPODARKI | KIEROWNIK SEKCJI P.O. NACZELNIKA | kpt. | 01-03-1990 | 31-07-1990 |