Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Stefan
Nazwisko: Łata
Miejsce urodzenia: RZECZNIÓW
Data urodzenia: 28-08-1927
Imię ojca: Wiktor
Imię matki: Helena
Nazwisko: Łata
Miejsce urodzenia: RZECZNIÓW
Data urodzenia: 28-08-1927
Imię ojca: Wiktor
Imię matki: Helena
Wg ankiety specjalnej, współpracował z Informacją Wojskową pod pseud. "Łokietek" (k. 6 akt osobowych).
Przed pełnieniem funkcji oficera śledczego Sekcji I Wydziału Śledczego pozostawał w dyspozycji szefa WUBP (brak bliższych danych).
W okresie 27.09.1951-5.03.1952 kurs oficerów śledczych w CW MBP w Legionowie.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUBP | SZCZECIN | WYDZIAŁ ŚLEDCZY, SEKCJA II | APLIKANT | - | 01-11-1950 |
|
||||||
PUBP | ŚWINOUJŚCIE | REFERAT ŚLEDCZY | MŁODSZY OFICER ŚLEDCZY | - | 15-06-1951 | |||||||
WUBP | SZCZECIN | WYDZIAŁ VIII "A", SEKCJA IV | REFERENT | - | 01-06-1952 | |||||||
WUBP | SZCZECIN | WYDZIAŁ ŚLEDCZY, SEKCJA I | OFICER ŚLEDCZY | - | 01-09-1952 | |||||||
PUBP | SZCZECIN | BRAK DANYCH | STARSZY OFICER ŚLEDCZY | - | 01-10-1953 | |||||||
WUdsBP | SZCZECIN | SAMODZIELNA SEKCJA "A" | REFERENT | - | 01-04-1955 | |||||||
KW MO | SZCZECIN | SAMODZIELNA SEKCJA "A" | OFICER TECHNIKI OPERACYJNEJ | - | 01-01-1957 | |||||||
KW MO | SZCZECIN | WYDZIAŁ ŚLEDCZY | OFICER ŚLEDCZY | - | 01-04-1960 | |||||||
KW MO | SZCZECIN | WYDZIAŁ ŚLEDCZY | STARSZY OFICER ŚLEDCZY | - | 01-08-1964 | |||||||
KW MO | SZCZECIN | WYDZIAŁ ŚLEDCZY | INSPEKTOR | - | 01-04-1967 | |||||||
KW MO | SZCZECIN | WYDZIAŁ ŚLEDCZY | STARSZY INSPEKTOR | - | 01-08-1970 | |||||||
KW MO | SZCZECIN | WYDZIAŁ ŚLEDCZY | KIEROWNIK GRUPY | - | 01-02-1974 | |||||||
KW MO | SZCZECIN | WYDZIAŁ ŚLEDCZY | KIEROWNIK SEKCJI | mjr | 01-06-1975 | 31-12-1987 |