Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Nazwisko: Balas
Miejsce urodzenia: LUBLIN
Data urodzenia: 01-10-1941
Imię ojca: Jan
Imię matki: Barbara
W okresie 1.11.1964-1.05.1969 służba w MO. ///
Wg wniosków, opinii i charakterystyk wystawionych w latach 70-tych, z dniem 16.05.1972 objął funkcję kierownika Sekcji Wydziału III KWMO w Szczecinie. ///
W okresie 06.01.-23.12.1971 słuchacz Oficerskiej Szkoły Operacyjnej nr 2 w CW MSW w Legionowie; 3-29.09.1984 przeszkolenie na kursie kadry kierowniczej pionu III MSW w Akademii Spraw Wewnętrznych w Warszawie. ///
W okresie 30.07. -11.08.1985 delegowany służbowo do ZSRS jako oficer zabezpieczenia operacyjnego grupy turystycznej.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW MO | SZCZECIN | WYDZIAŁ III | INSPEKTOR | - | 01-05-1969 |
|
||||||
KW MO | SZCZECIN | WYDZIAŁ III, GRUPA IV | P.O. KIEROWNIKA GRUPY | - | 01-06-1971 | |||||||
KW MO | SZCZECIN | WYDZIAŁ III, GRUPA IV | STARSZY INSPEKTOR P.O.KIEROWNIKA GRUPY | - | 01-12-1971 | |||||||
KW MO | SZCZECIN | WYDZIAŁ III, GRUPA I | KIEROWNIK GRUPY | - | 16-05-1972 | |||||||
KW MO | SZCZECIN | WYDZIAŁ III | KIEROWNIK SEKCJI | - | 01-06-1975 | |||||||
KW MO | SZCZECIN | WYDZIAŁ III | ZASTĘPCA NACZELNIKA | - | 16-05-1979 | |||||||
KW MO | SZCZECIN | WYDZIAŁ III-1 | ZASTĘPCA NACZELNIKA | mjr | 01-07-1982 | 30-09-1989 |