Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Nazwisko: Kucybała
Miejsce urodzenia: KOZUBÓW
Data urodzenia: 02-10-1925
Imię ojca: Józef
Imię matki: Julia
Latem 1948 został oddelegowany do grupy operacyjnej na terenie powiatu myślenickiego utworzonej do likwidacji oddziału Józefa Miki ps. "Wrzos". Jesienią 1948 na terenie miasta i gminy Skawina brał udział w zlikwidowaniu oddziału NOW.
Podczas pobytu w Rocznej Szkole Oficerskiej przy CW MBP oddelogowany do akcji "S" na teren PUBP w Choszcznie.
Funkcjonariusz już w 1957 przez kilka miesięcy pracował w Sekcji II Wydziału "T" KW MO w Krakowie.
W okresie od 9.08.1946 do 31.10.1946 VII kurs w Szkle Specjalnej przy WUBP w Krakowie. Od 2.03.1959 do 7.03.1959 kurs "PT" w Ośrodku Szkolenia Kadr MSW w Warszawie.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUBP | KRAKÓW | PLUTON OCHRONY | WARTOWNIK | - | 23-02-1945 |
|
||||||
PUBP | KRAKÓW | BRAK DANYCH | WARTOWNIK | - | 15-12-1945 | |||||||
PUBP | KRAKÓW | REFERAT III | MŁODSZY REFERENT | - | 01-10-1947 | |||||||
PUBP | KRAKÓW | REFERAT III | MŁODSZY REFERENT P.O. KIEROWNIKA | - | 15-03-1948 | |||||||
PUBP | KRAKÓW | REFERAT III | REFERENT | - | 01-10-1948 | |||||||
PUBP | MIECHÓW | REFERAT III | STARSZY REFERENT | - | 31-01-1951 | |||||||
CW MBP | LEGIONOWO | ROCZNA SZKOŁA OFICERSKA | SŁUCHACZ | - | 11-09-1951 | |||||||
WUBP | KRAKÓW | BRAK | DO DYSPOZYCJI SZEFA | - | 08-08-1952 | |||||||
WUBP | KRAKÓW | WYDZIAŁ V, REFERAT MIEJSKI | STARSZY REFERENT | - | 01-09-1952 | |||||||
WUBP | KRAKÓW | WYDZIAŁ III, SEKCJA I | STARSZY REFERENT | - | 15-07-1954 | |||||||
WUdsBP | KRAKÓW | WYDZIAŁ III, SEKCJA IV | STARSZY REFERENT | - | 01-04-1955 | |||||||
WUdsBP | KRAKÓW | WYDZIAŁ III, SEKCJA IV | OFICER OPERACYJNY | - | 01-04-1956 | |||||||
KW MO | KRAKÓW | WYDZIAŁ "T", SEKCJA I | OFICER TECHNIKI OPERACYJNEJ | - | 01-01-1957 | |||||||
KW MO | KRAKÓW | WYDZIAŁ "T", SEKCJA II | OFICER TECHNIKI OPERACYJNEJ | - | 01-01-1958 | |||||||
KW MO | KRAKÓW | WYDZIAŁ "T", SEKCJA II | STARSZY OFICER TECHNIKI OPERACYJNEJ | kpt. | 01-08-1964 | 28-02-1971 |