Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Marian
Nazwisko: Urbański
Miejsce urodzenia: Trątnowice
Data urodzenia: 09-02-1920
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Bronisława
Nazwisko: Urbański
Miejsce urodzenia: Trątnowice
Data urodzenia: 09-02-1920
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Bronisława
15.12.1954 - 30.09.1963 służba w MO. Według karty ewidencyjnej na stanowisko referenta Referatu Dowodów Osobistych Miejskiego Biura Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych KM Mo Kraków został mianowany 01.10.1951. Według karty ewidencyjnej 01.07.1954 został mianowany na stanowisko młodszego referenta administracyjnego Samodzielnej Sekcji Administracyjno-Gospodarczej KW MO Kraków.
Kursy i szkolenia:
25.10.1948 - 19.01.1949 słuchacz XII Kursu Przeszkolenia Szeregowych przy KW MO Kraków.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KG MO | WARSZAWA | BATALION OPERACYJNY | MILICJANT | - | 01-06-1945 |
|
||||||
KMOm | KRAKÓW | KOMISARIAT X | MILICJANT | - | 01-06-1947 | |||||||
KMOm | KRAKÓW | KOMISARIAT II | DYŻURNY | - | 04-02-1949 | |||||||
KM MO | KRAKÓW | KOMISARIAT V | DYŻURNY | - | 01-08-1950 | |||||||
KM MO | KRAKÓW | KOMISARIAT VIII, BIURO DOWODÓW OSOBISTYCH | REFERENT | - | 01-09-1950 | |||||||
KM MO | KRAKÓW | MIEJSKIE BIURO EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH, REFERAT DOWODÓW OSOBISTYCH | REFERENT | - | 15-10-1951 | |||||||
KW MO | KRAKÓW | WOJEWÓDZKIE BIURO EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH, WYDZIAŁ DOWODÓW OSOBISTYCH, SEKCJA I | REFERENT | - | 01-09-1952 | |||||||
KW MO | KRAKÓW | SAMODZIELNA SEKCJA ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZA | MŁODSZY REFERENT | st. sierż. | 01-07-1954 | 14-12-1954 | ||||||
KW MO | KRAKÓW | DO DYSPOZYCJI ZASTĘPCY KOMENDANTA DS. BEZPIECZEŃSTWA | - | 01-10-1963 | ||||||||
KW MO | KRAKÓW | WYDZIAŁ "W" | OFICER TECHNIKI OPERACYJNEJ | - | 15-10-1963 | |||||||
KW MO | KRAKÓW | WYDZIAŁ "W", GRUPA OFICERÓW TECHNIKI OPERACYJNEJ | OFICER TECHNIKI OPERACYJNEJ | por. | 01-04-1967 | 30-04-1971 |