Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Jan
Nazwisko: Kosowski
Miejsce urodzenia: Żarki
Data urodzenia: 28-12-1911
Imię ojca: Marcin
Imię matki: Franciszka
Nazwisko: Kosowski
Miejsce urodzenia: Żarki
Data urodzenia: 28-12-1911
Imię ojca: Marcin
Imię matki: Franciszka
Znany/a też jako:
Jan Kosowski
urodzony/a 28- 12-1921 Żarki
Imiona rodziców: Marcin
urodzony/a 28- 12-1921 Żarki
Imiona rodziców: Marcin
W aktach znajduje się też inna data przyjęcia do służby tj. 6.02.1945. W okresie od 21.01.1945 do 30.11.1952 brał udział w walkach podziemiem niepodległościowy. W czerwcu 1945 mógł pracować w Sekcji IV WUBP w Krakowie.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KP MO | CHRZANÓW | BRAK DANYCH | MILICJANT | 21-01-1945 |
|
|||||||||||||
WUBP | KRAKÓW | WYDZIAŁ I, SEKCJA IV | STARSZY REFERENT | 23-03-1945 | ||||||||||||||
WUBP | KRAKÓW | WYDZIAŁ I, SEKCJA III | MŁODSZY REFERENT | 17-04-1945 | ||||||||||||||
CS MBP | ŁÓDŹ | BRAK DANYCH | SŁUCHACZ | 15-10-1945 | ||||||||||||||
WUBP | KRAKÓW | WYDZIAŁ IV, SEKCJA I | STARSZY REFERENT | 06-01-1946 | ||||||||||||||
WUBP | KRAKÓW | WYDZIAŁ IV, SEKCJA V | STARSZY REFERENT | 01-06-1947 | ||||||||||||||
PUBP | CHRZANÓW | REFERAT IV | STARSZY REFERENT | 28-06-1947 | ||||||||||||||
PUBP | CHRZANÓW | PLACÓWKA W TRZEBINI | STARSZY REFERENT | 01-10-1947 | ||||||||||||||
PUBP | CHRZANÓW | REFERAT OCHRONY PRZEMYSŁU | KIEROWNIK ROP PRZY PAŃSTWOWEJ FABRYCE LOKOMOTYW "FABLOK" W CHRZANOWIE | 01-03-1950 | ||||||||||||||
PUBP | TARNÓW | REFERAT OCHRONY | KIEROWNIK RO PRZY PAŃSTWOWYCH ZAKŁADACH AZOTOWYCH IM. FELIKSA DZIERŻYŃSKIEGO W MOŚCICACH | 01-06-1951 | ||||||||||||||
PUBP | TARNÓW | REFERENCI TERENOWI (GMINNI) | STARSZY REFERENT NA GMINĘ GUMNISKA | ppor. | 01-08-1952 | 30-11-1952 |