Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL
Imiona: Wiesław
Nazwisko: Wiśniewski
Miejsce urodzenia: Załuski
Data urodzenia: 30-01-1936
Imię ojca: Jan
Imię matki: Julianna
Nazwisko: Wiśniewski
Miejsce urodzenia: Załuski
Data urodzenia: 30-01-1936
Imię ojca: Jan
Imię matki: Julianna
W PZPR od 1955 r. Przez 13 lat (w latach 1960-1974) I sekretarz POP przy GS „Samopomoc Chłopska” w Sochocinie. Od 1960 r. radny Gminnej Rady Narodowej w Sochocinie i członek prezydium Gminnego Komitetu Frontu Jedności Narodu. Od 1973 r. przewodniczący Gminnej Rady Narodowej w Sochocinie.
Źródło: APW 1779/100, k. 87, 88.
Stanowisko | Komórka organizacyjna | Instytucja | Miejscowość | Partia polityczna | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Źródło informacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I Sekretarz | KG | Sochocin | PZPR | 01-11-1974 | 11-04-1978 | APW 1779/89, k. 70 | |
Zastępca Członka | KW | Ciechanów | PZPR | 03-11-1975 | 20-12-1979 | APW: 1779/1, k. 263, 1779/3 k. 140 | |
Kierownik | Wydział Pracy Ideowo-Wychowawczej | KW | Ciechanów | PZPR | 11-04-1978 | 14-08-1979 | APW: 1779/89, k. 70, 1779/93, k. 244 |
Kierownik | Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Ideologicznego | KW | Ciechanów | PZPR | 14-08-1979 | 11-1981 | APW: 1779/22, s. 191, 1779/93, k. 244, 1779/100, k. 87 |
Członek | KW | Ciechanów | PZPR | 20-12-1979 | 15-06-1981 | APW: 1779/3, k. 140, 1779/4, k. 385 | |
Zastępca Kierownika | Wydział Propagandy i Agitacji | KW | Ciechanów | PZPR | 11-1981 | 2-08-1982 | APW: 1779/22, s. 191, 1779/100, k. 87, 88 |
Kierownik | Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Ideologicznego | KW | Ciechanów | PZPR | 04-08-1982 | 14-11-1989 | APW: 1779/22, k. 125, 195, 1779/33, k. 249 (ostatnia wzmianka) |