Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Nazwisko: Baran
Miejsce urodzenia: UJKÓW STARY
Data urodzenia: 29-09-1920
Imię ojca: Jan
Imię matki: Anastazja
Rozkazem z 7.02.1946 skierowany do dyspozycji Prokuratury Wojskowej. ///
Z dniem 14.12.1954 przeszedł do Centralnego Zarządu Konsumów Ministerstwa Handlu Wewnętrznego, z którego został zwolniony 31.12.1956. Ponownie przyjęty z dniem 1.04.1958 do Wydziału Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych MSW, stąd z dniem 1.03.1962 przeniesiony został do Departamentu III MSW. ///
W okresie 3.01.1966-31.05.1966 III kurs nieetatowych szyfrantów Biura "T" MSW. ///
W okresie 22.02.1967-17.04.1968 delegowany do Międzynarodowej Komisji Kontroli i Nadzrou w Wietnamie. ///
Z dniem 10.05.1975 zwolniony i przyjęty ponownie w charakterze funkcjonariusza z dniem 01.12.1981.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMO | BOLESŁAW | BRAK | KOMENDANT | - | 19-01-1945 |
|
||||||
PUBP | OLKUSZ | REFERENCI TERENOWI (GMINNI) | REFERENT NA GMINĘ WOLBROM | - | 29-03-1945 | |||||||
PUBP | BRZEG | WYDZIAŁ VIII | MŁODSZY OFICER ŚLEDCZY | - | 08-07-1945 | |||||||
CS MBP | ŁÓDŹ | BRAK DANYCH | SŁUCHACZ | - | 23-01-1946 | |||||||
MBP | WARSZAWA | BIURO PERSONALNE, WYDZIAŁ I, SEKCJA I | MŁODSZY REFERENT | - | 17-10-1946 | |||||||
MBP | WARSZAWA | BIURO PERSONALNE, WYDZIAŁ I, SEKCJA I | REFERENT | - | 01-07-1947 | |||||||
MBP | WARSZAWA | DEPARTAMENT KADR, WYDZIAŁ IV, SEKCJA I | REFERENT | - | 01-08-1949 | |||||||
MBP | WARSZAWA | DEPARTAMENT KADR, WYDZIAŁ IV, SEKCJA I | STARSZY REFERENT | - | 01-05-1950 | |||||||
MBP | WARSZAWA | DEPARTAMENT KADR, WYDZIAŁ IV, SEKCJA III | KIEROWNIK | - | 01-10-1950 | |||||||
CK MBP | WARSZAWA | WYDZIAŁ KADR | NACZELNIK | kpt. | 01-07-1953 | 14-12-1954 | ||||||
MSW | WARSZAWA | DEPARTAMENT III, WYDZIAŁ III | OFICER OPERACYJNY | - | 01-03-1962 | |||||||
MSW | WARSZAWA | BIURO "T", WYDZIAŁ II, SEKCJA III | STARSZY OFICER TECHNIKI OPERACYJNEJ | - | 20-04-1962 | |||||||
MSW | WARSZAWA | BIURO "T", WYDZIAŁ II, SEKCJA II | STARSZY OFICER TECHNIKI OPERACYJNEJ | - | 01-07-1965 | |||||||
Z II SG WP | WARSZAWA | JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2000 | ODDELEGOWANY | - | 22-02-1967 | |||||||
MSW | WARSZAWA | BIURO "T", WYDZIAŁ II, SEKCJA II | STARSZY OFICER | - | 22-05-1968 | |||||||
MSW | WARSZAWA | BIURO "T", WYDZIAŁ II, SEKCJA III | INSPEKTOR | - | 15-10-1969 | |||||||
MSW | WARSZAWA | DEPARTAMENT TECHNIKI, WYDZIAŁ II, SEKCJA III | INSPEKTOR | płk | 15-06-1971 | 10-05-1975 | ||||||
MSW | WARSZAWA | DEPARTAMENT TECHNIKI, WYDZIAŁ III | INSPEKTOR | - | 01-12-1981 | |||||||
MSW | WARSZAWA | DEPARTAMENT TECHNIKI, WYDZIAŁ III | STARSZY INSPEKTOR | płk | 01-05-1987 | 20-03-1990 |