Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Roman Wiesław
Nazwisko: Dziordziński
Miejsce urodzenia: LEONÓW
Data urodzenia: 31-08-1935
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Stanisława
Nazwisko: Dziordziński
Miejsce urodzenia: LEONÓW
Data urodzenia: 31-08-1935
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Stanisława
W okresie 15.08.1961-31.12.1973 służba w MO.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KM MO | ŁÓDŹ | WYDZIAŁ III | STARSZY INSPEKTOR | - | 01-01-1974 |
|
||||||
KW MO | ŁÓDŹ | WYDZIAŁ III "A" | STARSZY INSPEKTOR | - | 01-06-1975 | |||||||
KW MO | ŁÓDŹ | WYDZIAŁ III "A" | KIEROWNIK SEKCJI | - | 01-08-1981 | |||||||
KW MO | ŁÓDŹ | WYDZIAŁ V, SEKCJA III | KIEROWNIK SEKCJI | - | 01-12-1981 | |||||||
KW MO | ŁÓDŹ | WYDZIAŁ V | ZASTĘPCA NACZELNIKA | - | 01-04-1982 | |||||||
RUSW | ZGIERZ | BRAK | ZASTĘPCA SZEFA DS. SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA | - | 01-11-1983 | |||||||
WUSW | ŁÓDŹ | WYDZIAŁ VI | NACZELNIK | - | 16-02-1985 | |||||||
WUSW | ŁÓDŹ | WYDZIAŁ STUDIÓW I ANALIZ | NACZELNIK | ppłk | 31-12-1989 | 15-04-1990 |