Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL
Nazwisko: Mielczarek
Miejsce urodzenia: Radoszewice
Data urodzenia: 28-02-1935
Imię ojca: Tomasz
Imię matki: Franciszka
Od 16.01.1961 r. w PZPR. Staż kandydacki w organizacjach partyjnych przy Szkole Podstawowej w Lipniku i Komendzie Hufca ZHP w Pajęcznie 1959-1961. Członek ZMP od 1949. Członek Zarządu Klasowego ZMP przy Liceum Ogólnokształcącym w Pajęcznie 1950-1952. Członek Zarządu Szkolnego ZMP przy Liceum Ogólnokształcącym w Pajęcznie 1952-1953. Członek Zarządu Szkolnego ZMP w Rząśni 1953-1954. Założył Koło ZMP przy Liceum Pedagogicznym w Będkowie przed 1954. W okresie 1954-1960 drużynowy organizacji harcerskiej i ZHP przy szkołach w Będkowie i Mokrem. Komendant Hufca ZHP w Pajęcznie 01.01.1960-30.09.1964. Członek ZMW w Pajęcznie 1960-1964. Sprawował funkcję sekretarza Zarządu Powiatowego ZMW w Pajęcznie - brak bliższych danych. W 1981 przewodniczący GRN w Kiełczygłowie - brak bliższych danych. W dn. 12.02.1981 nie przyjęto jego rezygnacji.
Przebieg szkolenia partyjnego i politycznego:
Kierownik seminariów dla wykładowców szkolenia partyjnego 1961-1964.
W 1967 ukończył 2-letni WUML przy KW PZPR w Łodzi.
Kurs w Ośrodku Szkolenia Oficerów Politycznych 27.06.1966-23.09.1966 - brak bliższych danych.
W dn. 04.07.1975 uzyskał tytuł mgr administracji na Studium Administracji w UŁ.
Przebieg kariery partyjnej:
Od dn. 11.03.1976 przechodzi do pracy poza aparat partyjny.
Ad. 6 - na świadectwie pracy data zakończenia 10.05.1982.
Członek Plenum i Egzekutywy KG PZPR w Kiełczygłowie przez okres sprawowania funkcji I sekretarza KG PZPR - brak bliższych danych. W protokóle z nadzwyczajnego posiedzenia KG PZPR w Kiełczygłowie nr 2/77 brak takiego sformułowania ale było to zwyczajową procedurą w przypadku obejmowania funkcji partyjnych przez osoby spoza Plenum. T. Mielczarek obejmował funkcję I sekretarza KG i jako taki automatycznie musiał być członkiem Egzekutywy. Źródło: AP Łódź, O/Sieradz, KG PZPR w Kiełczygłowie, 22/II/3(protokół Nr 2/77 z nadzwyczajnego posiedzenia KG PZPR). Wniosek o zatwierdzenie na stanowisko I sekretarz z dnia 26.01.1977. Źródło: AP Łódź, O/Sieradz, KW PZPR w Sieradzu, teczka osobowa 1655.
Bibliografia: AP Łódź, O/Sieradz, KW PZPR w Sieradzu, teczka osobowa 1655; Tamże, KG PZPR w Kiełczygłowie, 22/I/2; Tamże, 22/II/3; Władze wojewódzkiej organizacji PZPR w Sieradzu w latach 1975-1986, red. Z. Tobjański, s. 78.
Stanowisko | Komórka organizacyjna | Instytucja | Miejscowość | Partia polityczna | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Źródło informacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Członek | Plenum | Komitet Powiatowy | Pajęczno | PZPR | 1961 | 1965 | AP Łódź, O/Sieradz, KW PZPR w Sieradzu, teczka osobowa 1655(kwestionariusz osobowy z dn. 16.09.1974). |
Kierownik | Powiatowy Ośrodek Propagandy Partyjnej | Komitet Powiatowy | Pajęczno | PZPR | 01-10-1964 | 15-10-1972 | AP Cz-wa, KW PZPR Cz-wa, karta wynagrodzeń, sygn. 744; AP Łódź, O/Sieradz, KW PZPR w Sieradzu, teczka osobowa 1655(zaświadczenie z dn. 18.09.1973). |
Członek | Egzekutywa | Komitet Powiatowy | Pajęczno | PZPR | 1972 | 1975 | AP Łódź, O/Sieradz, KW PZPR w Sieradzu, teczka osobowa, 1655(charakterystyka). |
Sekretarz Propagandy | Komitet Powiatowy | Pajęczno | PZPR | 16-10-1972 | 30-06-1975 | AP Cz-wa, KW PZPR Cz-wa, karta wynagrodzeń, sygn. 744; AP Łódź, O/Sieradz, KW PZPR w Sieradzu, teczka osobowa 1655(wniosek o zatwierdzenie kandydata z 26.09.1972, zaświadczenie z dn. 20.03.1976). | |
Zastępca Kierownika | Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Ideologicznego | Komitet Wojewódzki | Częstochowa | PZPR | 01-07-1975 | 10-03-1976 | AP Cz-wa, KW PZPR Cz-wa, karta wynagrodzeń, sygn. 744; AP Łódź, O/Sieradz, KW PZPR w Sieradzu, teczka osobowa 1655(zaświadczenie zd. 29.03.1976, karta przewodnia kandydata do aparatu partyjnego). |
I Sekretarz | Komitet Gminny | Kiełczygłów | PZPR | 07-02-1977 | 5-05-1982 | AP Łódź, O/Sieradz, KW PZPR w Sieradzu, teczka osobowa 1655(wyciąg z protokołu Nr 3/82 z posiedzenia plenarnego KG PZPR w Kiełczygłowie z dn. 05.05.1982); Tamże, KG PZPR w Kiełczygłowie, 22/I/2; Tamże, 22/II/3(protokół Nr 2/77 z nadzwyczajnego posiedzenia KG ZPR); Władze wojewódzkiej organizacji PZPR w Sieradzu w latach 1975-1986, red. Z. Tobjański, s. 78. |