Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL
Nazwisko: Boczar
Miejsce urodzenia: Haczów
Data urodzenia: 20-03-1944
Imię ojca: Ignacy
Imię matki: Czesława
W PZPR od 1969 r.
W latach 1964-1969 członek Zrzeszenia Studentów Polskich i Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej.
Do 29.01.1990 r. pełnił funkcje kierownika Wydziału w Komitecie Wojewódzkim PZPR w Krośnie.
W okresie od 20.10.1980 do 01.05.1982 pełnił funkcję starszego inspektora w Wydziale Pracy Ideowo-Wychowawczej, dalej w Wydziale Propagandy i Agitacji Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Krośnie.
Od 01.01.1985 kierownik Wydziału Ogólnego, dalej Wydziału Gospodarki Wewnątrzpartyjnej Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Krośnie.
Źródło: AP Rzeszów O/Skołyszyn, KW PZPR w Krośnie, Akta osobowe dot. Wiesława Boczara, 34, b. pag.
Stanowisko | Komórka organizacyjna | Instytucja | Miejscowość | Partia polityczna | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Źródło informacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inspektor | Wydział Organizacyjny | KOMITET WOJEWODZKI | Krosno | PZPR | 01-04-1976 | 11-07-1980 | AP Rzeszów O/Skołyszyn, KW PZPR w Krośnie, Akta osobowe dot. Wiesława Boczara, 34, b. pag. |
Starszy Inspektor | Wydział Organizacyjny | Komitet Wojewódzki | Krosno | PZPR | 11-07-1980 | 20-10-1980 | AP Rzeszów O/Skołyszyn, KW PZPR w Krośnie, Akta osobowe dot. Wiesława Boczara, 34, b. pag. |
Zastępca Kierownika | Wydział Propagandy i Agitacji | Komitet Wojewódzki | Krosno | PZPR | 01-05-1982 | 12-10-1982 | AP Rzeszów O/Skołyszyn, KW PZPR w Krośnie, Akta osobowe dot. Wiesława Boczara, 34, b. pag. |
Kierownik | Wydział Propagandy i Agitacji | Komitet Wojewódzki | Krosno | PZPR | 12-10-1982 | 1-01-1985 | AP Rzeszów O/Skołyszyn, KW PZPR w Krośnie, Akta osobowe dot. Wiesława Boczara, 34, b. pag. |