Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Stanisław
Nazwisko: Dzierwa
Miejsce urodzenia: JAWORZNO
Data urodzenia: 22-05-1926
Imię ojca: Józef
Imię matki: Maria
Nazwisko: Dzierwa
Miejsce urodzenia: JAWORZNO
Data urodzenia: 22-05-1926
Imię ojca: Józef
Imię matki: Maria
W okresie 15.05.1952- 4.04.1957 pracownik cywilny.
W 1946 V Kurs Wyszkolenia Szeregowych MO oraz w 1947 Kurs Komendantów Posterunków MO w CW MO w Słupsku. W okresie 5-28.03.1973 kurs specjalistyczny Biura Paszportów i Dowodów Osobistych MSW.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KP MO | RZESZÓW | KOMPANIA OPERACYJNA | MILICJANT | - | 26-05-1945 |
|
||||||
KP MO | RZESZÓW | PLUTON SZTABOWY | MILICJANT | - | 24-08-1945 | |||||||
KP MO | RZESZÓW | KOMISARIAT | MILICJANT | - | 20-05-1947 | |||||||
KP MO | JAROSŁAW | KOMISARIAT | DZIELNICOWY | - | 28-11-1947 | |||||||
KW MO | RZESZÓW | WYDZIAŁ IV | INSTRUKTOR WYCHOWANIA FIZYCZNEGO | - | 10-02-1950 | |||||||
WUBP | RZESZÓW | WYDZIAŁ SZKOLENIA, SEKCJA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU | INSTRUKTOR | - | 01-08-1951 | |||||||
WUBP | RZESZÓW | WYDZIAŁ SZKOLENIA, SEKCJA KULTURY FIZYCZNEJ | INSTRUKTOR | - | 15-05-1952 | |||||||
WUBP | RZESZÓW | SAMODZIELNA SEKCJA KULTURY FIZYCZNEJ | REFERENT WYSZKOLENIA SPORTOWEGO | - | 01-08-1953 | |||||||
WUdsBP | RZESZÓW | BRAK | DO DYSPOZYCJI KIEROWNIKA | - | 01-04-1955 | |||||||
KP MO | RZESZÓW | BRAK | PRACA W MO | - | 15-04-1957 | |||||||
KW MO | RZESZÓW | SAMODZIELNA SEKCJA PASZPORTÓW I DOWODÓW OSOBISTYCH | STARSZY REFERENT | - | 01-04-1967 | |||||||
KW MO | RZESZÓW | SAMODZIELNA SEKCJA PASZPORTÓW I DOWODÓW OSOBISTYCH | INSPEKTOR | - | 01-08-1968 | |||||||
KW MO | RZESZÓW | WYDZIAŁ PASZPORTÓW I DOWODÓW OSOBISTYCH | INSPEKTOR | - | 01-09-1969 | |||||||
KW MO | RZESZÓW | WYDZIAŁ PASZPORTÓW | INSPEKTOR | - | 01-01-1975 | |||||||
KW MO | RZESZÓW | WYDZIAŁ PASZPORTÓW, REFERAT PASZPORTÓW W ROPCZYCACH | INSPEKTOR | kpt. | 01-06-1975 | 30-09-1979 |