Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Stefan
Nazwisko: Orzechowski
Miejsce urodzenia: OSTRĘŻNICA
Data urodzenia: 03-02-1927
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Julia
Nazwisko: Orzechowski
Miejsce urodzenia: OSTRĘŻNICA
Data urodzenia: 03-02-1927
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Julia
W latach 1945-1946 na terenie województwa krakowskiego, rzeszowskiego, kieleckiego i lubelskiego brał udział "w szeregu akcji bojowych z bandami UPA, rozbitkami hitlerowskimi oraz bandami reakcyjnego podziemia". ///
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW MO | KRAKÓW | BATALION OPERACYJNY | MILICJANT | brak danych | 08-05-1945 | 15-10-1945 |
|
|||||
WUBP | WROCŁAW | WYDZIAŁ PERSONALNY | GONIEC | - | 13-02-1946 | |||||||
S przy WUBP | WROCŁAW | BRAK DANYCH | SŁUCHACZ | - | 1946 | |||||||
PUBP | KAMIENNA GÓRA | BRAK DANYCH | MŁODSZY REFERENT | - | 14-03-1947 | |||||||
PUBP | KAMIENNA GÓRA | REFERAT IV | REFERENT | - | 01-10-1947 | |||||||
CW MBP | LEGIONOWO | ROCZNY KURS OFICERSKI | SŁUCHACZ | - | 1948 | |||||||
WUBP | WROCŁAW | BRAK | DO DYSPOZYCJI SZEFA | - | 15-04-1949 | |||||||
PUBP | GÓRA ŚLĄSKA | KIEROWNICTWO | STARSZY REFERENT | - | 01-05-1949 | |||||||
WUBP | WROCŁAW | WYDZIAŁ IV, SEKCJA III | STARSZY REFERENT | - | 01-02-1951 | |||||||
WUBP | WROCŁAW | WYDZIAŁ I, SEKCJA I | STARSZY REFERENT | - | 01-07-1951 | |||||||
WUBP | WROCŁAW | WYDZIAŁ IX, SEKCJA IV | STARSZY REFERENT | - | 01-09-1951 | |||||||
WUBP | WROCŁAW | WYDZIAŁ IV, SEKCJA V "B" | STARSZY REFERENT | - | 30-09-1952 | |||||||
WUBP | WROCŁAW | WYDZIAŁ IV, SEKCJA III | KIEROWNIK | - | 01-11-1952 | |||||||
WUBP | WROCŁAW | WYDZIAŁ IV, SEKCJA I | KIEROWNIK | - | 01-09-1954 | |||||||
WUdsBP | WROCŁAW | WYDZIAŁ IV, SEKCJA I | STARSZY REFERENT | - | 01-03-1955 | |||||||
WUdsBP | WROCŁAW | WYDZIAŁ IV, REFERAT WOJSKOWY | STARSZY REFERENT | - | 01-04-1955 | |||||||
WUdsBP | WROCŁAW | WYDZIAŁ IV, SEKCJA II | STARSZY REFERENT | - | 01-01-1956 | |||||||
WUdsBP | WROCŁAW | WYDZIAŁ IV, SEKCJA II | OFICER OPERACYJNY | - | 01-04-1956 | |||||||
KW MO | WROCŁAW | WYDZIAŁ III | STARSZY OFICER OPERACYJNY | - | 01-01-1957 | |||||||
KW MO | WROCŁAW | WYDZIAŁ III, GRUPA VI | KIEROWNIK | - | 01-07-1967 | |||||||
KW MO | WROCŁAW | WYDZIAŁ III | ZASTĘPCA NACZELNIKA | - | 01-06-1971 | |||||||
KW MO | WROCŁAW | BRAK | DO DYSPOZYCJI KOMENDANTA | mjr | 01-06-1975 | 30-09-1975 |